Peter Dahl Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Høgstedgårdmøllen I/S (Ejer) |
Største overskud: | 193.372' DKK K/S Thorup-Sletten (2022) |
Største underskud: | -18.550' DKK WIND 1 A/S (2016) |
Største egenkapital: | 239.553' DKK K/S Thorup-Sletten (2022) |
Største gæld: | 572.296' DKK GreenLab Skive Vind ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos WIND 1 A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af HØGSTEDGÅRD VINDENERGI V/PETER DAHL JAKOBSEN (24 år) |
Seed: 190863766
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1996 hos Høgstedgårdmøllen I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Lisbeth Petri Jakobsen at Peter Dahl Jakobsen stiftede Høgstedgårdmøllen I/S den dag i december 1996. Titlen som Ejer og Stifter bestred Peter i 5 år 6 måneder, før stoppet d. 30. juni 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen elforsyning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Ilshøj M5 Erhverv I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
K/S Skovengen VM4
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Høgstedgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
HØGSTEDGAARD ApS
Via Høgstedgaard Holding ApS -
Skagen Ny Vindmøllelaug I/S
Via HØGSTEDGAARD ApSIkke offentliggjort -
Koncenton Torvehuset II A/S
Via HØGSTEDGAARD ApS -
Ejendomsselskabet Torvehuset II ApS
Via Koncenton Torvehuset II A/S -
Lønborg Hede II I/S
Via HØGSTEDGAARD ApSIkke offentliggjort -
SVGA Petri ApS
Via HØGSTEDGAARD ApS
Direktørposter (3)
-
HØGSTEDGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2002 -
SVGA Petri ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2019 -
Høgstedgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (92)
-
Skagen Vindmøllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.11.2023
Registreringsdato: 07.11.2023 -
I/S PRO WIND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.12.2022
Registreringsdato: 23.12.2022 -
HØGSTEDGÅRD VINDENERGI V/PETER DAHL JAKOBSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2002 - 07.11.2023
Reel ejer
01.09.2019 - 07.11.2023
Ejerandel: 50%
Peter Dahl Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Høgstedgaard Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 55.448' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet SVGA Petri ApS (10%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peter Dahl Jakobsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HØGSTEDGAARD ApS UNDER STIFTELSE (Nu: HØGSTEDGAARD ApS) kunne offentliggøre et overskud på 11.318' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor HØGSTEDGAARD ApS UNDER STIFTELSE (Nu: HØGSTEDGAARD ApS) kunne offentliggøre et underskud på 2.839' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 75.659' DKK (K/S Thorup-Sletten).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 99.932' DKK (K/S Thorup-Sletten).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 100' DKK (Komplementarselskabet Thorup-Sletten ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Gert Kristensen.