Orla Dambo
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dambo Ejendomme (Stifter) |
Største overskud: | 63.874' DKK KAROLINEGÅRDEN A/S (2015) |
Største underskud: | -170.334' DKK RÅDHUSGÅRDEN ÅRHUS A/S (Nu: RÅDHUSGÅRDEN ÅRHUS ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 531.373' DKK Ejendomsselskabet Aabyen CII P/S (Nu: IP Ådalshuset P/S) (2021) |
Største gæld: | 404.976' DKK AabyCity Holding ApS (2018) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos BJARNE EGEDESØ A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dambo Ejendomme (34 år 8 måneder) |
Seed: 1472567896
Det hele startede i 1990 hos Dambo Ejendomme (tidligere Cykelspecialisten v/Orla D Nielsen) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Orla Dambo og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Orla nu bestreddet i 34 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (6)
-
Dambo Ejendomme
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
INVESTERINGSSELSKABET OD ApS
Ejerandel: 100% -
O. DAMBO INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
P. DAMBO INVEST ApS
Ejerandel: 0% -
M. DAMBO INVEST ApS
Ejerandel: 0% -
K. DAMBO INVEST ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (17)
-
HOLDINGSELSKABET OD ApS
Via INVESTERINGSSELSKABET OD ApS -
BOAX HOLDING ApS
Via HOLDINGSELSKABET OD ApS -
MARY'S VEJLE ApS
Via BOAX HOLDING ApS -
BOAX EJENDOMSUDVIKLING ApS
Via BOAX HOLDING ApS -
ØG 13 EJENDOMME ApS
Via BOAX HOLDING ApS -
AXEL GRUHNS VEJ 10 ApS
Via BOAX HOLDING ApS -
ØG 11 UDVIKLING ApS
Via BOAX HOLDING ApS -
HKP EJENDOMSINVEST ApS
Via BOAX HOLDING ApS -
KAROLINEGÅRDEN A/S
Via BOAX HOLDING ApS -
BIKE TOYZ HOLDING ApS
Via HOLDINGSELSKABET OD ApS -
BIKE TOYZ ApS
Via BIKE TOYZ HOLDING ApS -
CUBE Store Denmark ApS
Via BIKE TOYZ HOLDING ApS -
DAMBO HOLDING ApS
Via O. DAMBO INVEST ApS -
Strandvejsboligerne ApS
Via DAMBO HOLDING ApS -
BO-Renovering ApS
Via DAMBO HOLDING ApS -
Paladspassagen Social Dining ApS
Via O. DAMBO INVEST ApS -
SN6 Ejendommen ApS
Via P. DAMBO INVEST ApS
Direktørposter (20)
-
SN6 Ejendommen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2014 -
BOAX HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2005 -
O. DAMBO INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2009 -
K. DAMBO INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2009 -
ØG 11 UDVIKLING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2013 -
BO-Renovering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2022 -
BIKE TOYZ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.07.2024 -
INVESTERINGSSELSKABET OD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2009 -
DAMBO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2009 -
M. DAMBO INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2009 -
MARY'S VEJLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2004 -
HOLDINGSELSKABET OD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2009 -
P. DAMBO INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2009 -
Strandvejsboligerne ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2017 -
Paladspassagen Social Dining ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2013 -
AXEL GRUHNS VEJ 10 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2013 -
ØG 13 EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2013 -
BOAX EJENDOMSUDVIKLING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2005 -
BIKE TOYZ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2018 -
HKP EJENDOMSINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
BIKE TOYZ ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2018 -
KAROLINEGÅRDEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 16.09.2013
Ejendomme (9)
Tidslinje (116)
-
BIKE TOYZ ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.07.2024
Registreringsdato: 24.07.2024 -
Cocina Latina ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Appetito Vejle ApS (Nu: MP Wave ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023
Blå bog (fortsat)
Orla har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
04.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Direktør
14.01.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Reel ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Direktør
19.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,8% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
16.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 19,4% -
Direktør
15.04.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,8%
Orla Dambo er indehaver af 5 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• M. DAMBO INVEST ApS (ejer pt. 1%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 31.887' DKK.
• K. DAMBO INVEST ApS (ejer pt. 1%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 31.887' DKK.
• O. DAMBO INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 31.887' DKK.
• INVESTERINGSSELSKABET OD ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 31.887' DKK.
• P. DAMBO INVEST ApS (ejer pt. 1%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 31.887' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 5 holdingselskaber som BOAX HOLDING ApS (58,8%), HOLDINGSELSKABET OD ApS (58%), HOLDINGSELSKABET OD ApS (55,45%), DAMBO HOLDING ApS (55,45%) samt BIKE TOYZ HOLDING ApS (55,55%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Orla Dambo, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor BOAX HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 60.970' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor BIKE TOYZ HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 6.648' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 9.728' DKK (SN6 Ejendommen ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 62.602' DKK (Ejendomsselskabet Aabyen CII P/S (Nu: IP Ådalshuset P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 357.296' DKK (Ejendomsselskabet Aabyen CII P/S (Nu: IP Ådalshuset P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -55.480' DKK (AabyCity Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Orla' netværk er Kenneth Dambo.