Henrik Andreasen Holst
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1993 (30 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bellevue Gruppen v/Karen Marie Fiirgaard og Henrik Holst Andreasen (Ejer) |
Største overskud: | 9.376' DKK SKOV & HOLST HOLDING ApS (Nu: Henrik Andreasen Holst Holding ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -5.063' DKK SKOV & HOLST HOLDING ApS (Nu: Henrik Andreasen Holst Holding ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 14.627' DKK SKOV & HOLST HOLDING ApS (Nu: Henrik Andreasen Holst Holding ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 21.858' DKK SKOV & HOLST HOLDING ApS (Nu: Henrik Andreasen Holst Holding ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos ACTURA ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Henrik Andreasen Holst Holding ApS (21 år 10 måneder) |
Seed: 1140926141
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1993 hos Bellevue Gruppen v/Karen Marie Fiirgaard og Henrik Holst Andreasen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Karen Marie Fiirgaard at Henrik Andreasen Holst stiftede Bellevue Gruppen v/Karen Marie Fiirgaard og Henrik Holst Andreasen den dag i oktober 1993. Titlen som Ejer og Stifter havde Henrik i 6 år 11 måneder, inden stoppet den 30. september 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Henrik Andreasen Holst Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Ejendommen Kirstinekjær ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Sun Made ApS
Via Henrik Andreasen Holst Holding ApS -
Kapitalforvaltningen ApS
Via Henrik Andreasen Holst Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Sun Made ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2002 -
Henrik Andreasen Holst Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2002 -
Kapitalforvaltningen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.07.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Ejendommen Kirstinekjær ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
NORDRE STRANDVEJ 21 A ApS (Nu: Kapitalforvaltningen ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.07.2009
Registreringsdato: 15.07.2009 -
ACTURA ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.01.2008
Registreringsdato: 23.01.2008
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør og Reel ejer
15.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.11.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.05.2006 - 23.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Andreasen Holst er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Henrik Andreasen Holst Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -613' DKK. Igennem sit holdingselskab Henrik Andreasen Holst Holding ApS har Henrik dermed også ejerandele i Sun Made ApS (100%) samt Kapitalforvaltningen ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Henrik Andreasen Holst, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor SKOV & HOLST HOLDING ApS (Nu: Henrik Andreasen Holst Holding ApS) fremviste et overskud på 9.376' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor SKOV & HOLST HOLDING ApS (Nu: Henrik Andreasen Holst Holding ApS) fremviste et underskud på 5.063' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Helle Reinhold Røsfeld.