Søren Kjær
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1997 (27 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEVCON V/SØREN KJÆR (Stifter) |
Største overskud: | 49.538' DKK MS Kjær Holding ApS (2018-19) |
Største underskud: | -24.822' DKK MS Kjær Holding ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 52.571' DKK StenoCare IVS (Nu: STENOCARE A/S) (2020) |
Største gæld: | 18.134' DKK StenoCare IVS (Nu: STENOCARE A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos StenoCare IVS (Nu: STENOCARE A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DEVCON V/SØREN KJÆR (27 år 6 måneder) |
Seed: 1791078989
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1997 i DEVCON V/SØREN KJÆR som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Søren Kjær og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Søren nu besiddet i 27 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor public relations og kommunikation.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
DEVCON V/SØREN KJÆR
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MS Kjær Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
SC-Founders Holding ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STENOCARE A/S
Via SC-Founders Holding ApS
Direktørposter (2)
-
MS Kjær Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2023 -
SC-Founders Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
STENOCARE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
MS Kjær Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
SC-Founders Holding ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
MS Kjær Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer og Direktør
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
29.01.2018 - 15.12.2023
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
19.10.2017 - 30.01.2018
Bestyrelsesmedlem
26.03.2018 - 10.09.2018
Bestyrelsesmedlem
14.05.2020 - 20.05.2021
Bestyrelsesmedlem
18.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33%
Søren Kjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MS Kjær Holding ApS (50% ejerskab). Igennem sit holdingselskab MS Kjær Holding ApS har Søren dermed også ejerandele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Søren Kjær, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor MS Kjær Holding ApS fremviste et overskud på 49.538' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor MS Kjær Holding ApS fremviste et underskud på 24.822' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Margit Steno Kjær.