Jesper Pagh Ramskov
Karrieren startede hos: | BJJM 1729 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.410' DKK A/S PSE NR. 3371 (Nu: RENGØRINGSSELSKABET 2013 A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -441' DKK JESPER RAMSKOV HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 26.557' DKK JESPER RAMSKOV HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 12.391' DKK PRO SPORTSWEAR ApS (Nu: RAMSKOV ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos PRO SPORTSWEAR ApS (Nu: RAMSKOV ApS) (2022-23) |
Seed: 457263901
Det startede for flere år siden ved BJJM 1729 A/S (tidligere A/S B. RAMSKOV, ESBJERG) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Pagh Ramskov i 25 år 8 måneder, før stoppet den 24. juni 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. juni 1997.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jesper Ramskov
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JESPER RAMSKOV HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RAMSKOV ApS
Via JESPER RAMSKOV HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
RAMSKOV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2002 -
JESPER RAMSKOV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2000
Tidslinje (14)
-
A/S PSE NR. 3371 (Nu: RENGØRINGSSELSKABET 2013 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 20.01.2016
Registreringsdato: 20.01.2016 -
A/S PSE NR. 3371 (Nu: RENGØRINGSSELSKABET 2013 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2016
Registreringsdato: 20.01.2016 -
RAMSKOV EJENDOMME ESBJERG ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2015
Registreringsdato: 10.06.2015
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
31.12.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.10.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.1989 - 20.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.08.2010 - 10.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Pagh Ramskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JESPER RAMSKOV HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 25.469' DKK. Gennem holdingselskabet JESPER RAMSKOV HOLDING ApS har Jesper derfor også andele i RAMSKOV ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Jesper Pagh Ramskov, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor A/S PSE NR. 3371 (Nu: RENGØRINGSSELSKABET 2013 A/S) kunne fremvise et overskud på 10.410' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor JESPER RAMSKOV HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 441' DKK.