Rasmus Joachim Eibye
Erhvervsaktiv siden: | 27. aug. 1981 (43 år) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET AF 26/2 1986 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.519' DKK FREDERIKSBORG HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -3.398' DKK FREDERIKSBORG HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 63.575' DKK FREDERIKSBORG HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 36.050' DKK HANSENS FLØDEIS ApS (2023) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos HANSENS FLØDEIS ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FREDERIKSBORG IS A/S (27 år) |
Seed: 417034510
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1981 i EJENDOMSSELSKABET AF 26/2 1986 A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Rasmus Joachim Eibye i 8 år 3 måneder, inden stoppet d. 20. december 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. marts 1990.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSANPARTSSELSKABET. VESTERBROGADE 87 I KØBENHAVN
Ejerandel: 10-14.99% -
PROPEL KOMMUNIKATION ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
2707 ApS
Via PROPEL KOMMUNIKATION ApS -
FREDERIKSBORG IS A/S
Via 2707 ApS -
HANSENS FLØDEIS ApS
Via 2707 ApS -
New Vanilla ApS
Via HANSENS FLØDEIS ApSNyt selskab -
1807 ApS
Via 2707 ApS -
Hanimex ApS
Via 2707 ApS -
Hansens Chokolade ApS
Via 2707 ApS
Direktørposter (3)
-
PROPEL KOMMUNIKATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2000 -
2707 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2010 -
HANSENS FLØDEIS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2011
Bestyrelsesposter (4)
-
Hanimex ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2020 -
HANSENS FLØDEIS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2009 -
New Vanilla ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2024 -
1807 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.02.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
New Vanilla ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
Nicecream Copenhagen ApS (Nu: NC CPH ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Nicecream Copenhagen ApS (Nu: NC CPH ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2022
Registreringsdato: 16.02.2022
Blå bog (fortsat)
Rasmus har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejer
07.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via HANSENS FLØDEIS ApS -
Reel ejer
10.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
25.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
27.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Reel ejer og Direktør
10.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Rasmus Joachim Eibye er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PROPEL KOMMUNIKATION ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 25.773' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet 2707 ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Rasmus Joachim Eibye, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Rasmus Joachim Eibye har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i 1807 ApS der præsenterede et overskud på 4.948' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i HANSENS FLØDEIS ApS der præsenterede et underskud på 2.305' DKK.
Rasmus har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år fra 1997 til i dag hos FREDERIKSBORG IS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.833' DKK (FREDERIKSBORG HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.632' DKK (Hanimex ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 63.575' DKK (FREDERIKSBORG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -962' DKK (Hanimex ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Anders Eibye Hansen.