Jens Kristian Vilhelm Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1994 (30 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Udlejer Jens Kristian Mikkelsen (Ejer) |
Største overskud: | 1.664' DKK TØMRERMESTER JENS K. MIKKELSEN A/S (2023) |
Største underskud: | -1.204' DKK TØMRERFIRMAET MBM-BYG A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 13.089' DKK JENS K. MIKKELSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 7.343' DKK TØMRERFIRMAET MBM-BYG A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos TØMRERFIRMAET MBM-BYG A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejer Jens Kristian Mikkelsen (30 år 4 måneder) |
Seed: 1741038091
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1994 i Udlejer Jens Kristian Mikkelsen (tidligere Tømrermester Jens Kristian Mikkelsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jens Kristian Vilhelm Mikkelsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jens nu bestreddet i 30 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Udlejer Jens Kristian Mikkelsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JENS K. MIKKELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
K/S GIVE
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TØMRERMESTER JENS K. MIKKELSEN A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via JENS K. MIKKELSEN HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET VORES KØBMAND ApS
Via JENS K. MIKKELSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JENS K. MIKKELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
TØMRERFIRMAET MBM-BYG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
TØMRERMESTER JENS K. MIKKELSEN A/S
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2024
Registreringsdato: 25.01.2024 -
TØMRERMESTER JENS K. MIKKELSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2024
Registreringsdato: 25.01.2024 -
JENS K. MIKKELSEN HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.08.2023
Registreringsdato: 07.08.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.05.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.06.2001 - 25.01.2024
Reel ejer
28.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.04.2003 - 06.08.2023
Direktør og Reel ejer
28.04.2003 - Stadig aktiv
Ejer
07.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Jens Kristian Vilhelm Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENS K. MIKKELSEN HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.089' DKK. Igennem holdingselskabet JENS K. MIKKELSEN HOLDING ApS har Jens derfor også ejerandele i TØMRERMESTER JENS K. MIKKELSEN A/S (100%) & EJENDOMSSELSKABET VORES KØBMAND ApS (5-9.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jens Kristian Vilhelm Mikkelsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TØMRERMESTER JENS K. MIKKELSEN A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.664' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor TØMRERMESTER JENS K. MIKKELSEN A/S kunne offentliggøre et underskud på 807' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.664' DKK (TØMRERMESTER JENS K. MIKKELSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.089' DKK (JENS K. MIKKELSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.652' DKK (TØMRERFIRMAET MBM-BYG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Michael Kjær.