Benny Egsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1988 (36 år) |
Karrieren startede hos: | VESTJYSK EJENDOMSCENTER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.057' DKK ApS KBUS 38 NR. 2816 (Nu: EJENDOMSSELSKABET BANEGÅRDSVEJ. GRINDSTED ApS) (2021) |
Største underskud: | -348' DKK ApS KBUS 38 NR. 2816 (Nu: EJENDOMSSELSKABET BANEGÅRDSVEJ. GRINDSTED ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 4.884' DKK ApS KBUS 38 NR. 2816 (Nu: EJENDOMSSELSKABET BANEGÅRDSVEJ. GRINDSTED ApS) (2021) |
Største gæld: | 6.606' DKK ApS KBUS 38 NR. 2816 (Nu: EJENDOMSSELSKABET BANEGÅRDSVEJ. GRINDSTED ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos VESTJYSK EJENDOMSCENTER ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af VESTJYSK EJENDOMSCENTER ApS (35 år 6 måneder) |
Seed: 761429582
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1988 i VESTJYSK EJENDOMSCENTER ApS (tidligere ApS SPKR NR. 2171) som Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Benny Egsgaard i 34 år 4 måneder, inden stoppet d. 28. februar 2023.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 kunne fremvise et overskud på 557' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 3. oktober 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VESTJYSK EJENDOMSCENTER ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 50-66.65% -
EJENDOMSSELSKABET BANEGÅRDSVEJ. GRINDSTED ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET BANEGÅRDSVEJ. GRINDSTED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.1993
Bestyrelsesposter (1)
-
VESTJYSK EJENDOMSCENTER ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 28.02.2023
Tidslinje (10)
-
ApS SPKR NR. 2171 (Nu: VESTJYSK EJENDOMSCENTER ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
VESTJYSK EJENDOMSCENTER ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
A/S PSE 10 NR. 1586 (Nu: KR. MØLLER PEDERSEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2006
Registreringsdato: 10.11.2006
Blå bog (fortsat)
Benny har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.07.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør
01.10.1988 - 28.02.2023
Ejer
17.03.1989 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1989 - 10.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1989 - 30.06.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ApS KBUS 38 NR. 2816 (Nu: EJENDOMSSELSKABET BANEGÅRDSVEJ. GRINDSTED ApS) fremviste et overskud på 1.057' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ApS KBUS 38 NR. 2816 (Nu: EJENDOMSSELSKABET BANEGÅRDSVEJ. GRINDSTED ApS) fremviste et underskud på 348' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 278' DKK (ApS KBUS 38 NR. 2816 (Nu: EJENDOMSSELSKABET BANEGÅRDSVEJ. GRINDSTED ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.447' DKK (ApS KBUS 38 NR. 2816 (Nu: EJENDOMSSELSKABET BANEGÅRDSVEJ. GRINDSTED ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 99' DKK (VESTJYSK EJENDOMSCENTER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Benny' netværk er Per Terkelsen.