Michael Kjærgaard Jeppesen
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 1996 (28 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | M.J.ENTREPRISE V/ MICHAEL JEPPESEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.968' DKK FKI BYG ApS (2022) |
Største underskud: | -261' DKK FKI BYG ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.729' DKK MJE-HOLDING 1 ApS (2022) |
Største gæld: | 2.299' DKK FKI BYG ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MJE-HOLDING 1 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MJE-HOLDING 1 ApS (24 år) |
Seed: 489284627
Karrieren som erhvervsleder startede i 1996 ved M.J.ENTREPRISE V/ MICHAEL JEPPESEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Michael Kjærgaard Jeppesen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Michael i 6 år 10 måneder, før stoppet den 1. april 2003.
Virksomheden opererede indenfor tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. april 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MJE-HOLDING 1 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FKI Design aps
Via MJE-HOLDING 1 ApS -
FKI BYG ApS
Via MJE-HOLDING 1 ApS
Direktørposter (3)
-
FKI Design aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2000 -
MJE-HOLDING 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2000 -
FKI BYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
MCP-Development ApS (Nu: MCP-D ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
MJE-HOLDING 1 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.11.2015
Registreringsdato: 15.11.2015 -
MCP-Development ApS (Nu: MCP-D ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 13.10.2015
Registreringsdato: 13.10.2015
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.01.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.08.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.08.2000 - Stadig aktiv
Ejer
15.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
13.10.2015 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2019 - 31.12.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.05.1996 - 01.04.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Michael Kjærgaard Jeppesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MJE-HOLDING 1 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.683' DKK. Gennem holdingselskabet MJE-HOLDING 1 ApS har Michael derfor også andele i FKI Design aps (100%) og FKI BYG ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Kjærgaard Jeppesen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FKI BYG ApS kunne fremvise et overskud på 1.968' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor FKI BYG ApS kunne fremvise et underskud på 261' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 74' DKK (MJE-HOLDING 1 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 261' DKK (FKI BYG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.683' DKK (MJE-HOLDING 1 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 76' DKK (MCP-Development ApS (Nu: MCP-D ApS)).