Jan Michael Holm
Karrieren startede hos: | BIANCO INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 49.991' DKK K/S DANSKIB 63 (2021) |
Største underskud: | -63.812' DKK BIANCO INVEST A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 178.339' DKK BIANCO INVEST A/S (2013-14) |
Største gæld: | 149.718' DKK K/S DANSKIB 63 (2014) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos BIDSTED & CO. A/S (Nu: BICO 2018 ApS) (2017-18) |
Seed: 2079350645
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu meget længe siden i BIANCO INVEST A/S (tidligere BIANCO CHARTERING ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Jan Michael Holm nu bestreddet i 50 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 13.100' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BIANCO INVEST A/S
Ejerandel: 100% -
BIANCO SHIP INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Bianco Delta A/S
Via BIANCO INVEST A/S -
Bianco Capital A/S
Via Bianco Delta A/S -
Bianco Pecunia ApS
Via BIANCO INVEST A/S -
ID FINANS ApS
Via Bianco Pecunia ApS -
TEESUVAC ApS
Via Bianco Pecunia ApS -
FORE Birkerød I ApS
Via Bianco Pecunia ApS -
Teglgårdshave ApS
Via FORE Birkerød I ApS
Direktørposter (7)
-
BIANCO TRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2023 -
Bianco Capital A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.1991 -
BIANCO INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.1974 -
Bianco Delta A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.1974 -
BIANCO SHIP INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2007 -
Bianco Pecunia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2022 -
Bianco Quantum ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Dee4 Capital Partners ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.03.2020 -
Bianco Capital A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.1991 -
Bianco Delta A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.10.1974
Tidslinje (85)
-
BIANCO TRADING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
Bianco Quantum ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
A/S PSE NR. 5400 (Nu: BICO 2018 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.04.2019 - Stadig aktiv
Direktør
10.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.04.1991 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jan Michael Holm er desuden indehaver af holdingselskabet Bianco Pecunia ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet Bianco Pecunia ApS ejes der også andele i ID FINANS ApS (33.34-49.99%), TEESUVAC ApS (5-9.99%) & FORE Birkerød I ApS (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jan Michael Holm, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jan Michael Holm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i BIANCO INVEST A/S der præsenterede et overskud på 24.918' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i BIANCO INVEST A/S der præsenterede et underskud på 63.812' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 32 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 50 år fra 1974 til i dag hos BIANCO INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 3.403' DKK (BIANCO TRADING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.427' DKK (K/S DANSKIB 63).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 58.308' DKK (K/S DANSKIB 63).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 26' DKK (ID FINANS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Martin Otto Holm.