Peter Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1984 (39 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | UDLEJER V/PETER KRISTIANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 24.393' DKK HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS (2016-17) |
Største underskud: | -17.820' DKK HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 221.529' DKK HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS (2017-18) |
Største gæld: | 36.970' DKK JILL & JOY A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 75 årsværk hos JILL & JOY A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af UDLEJER V/PETER KRISTIANSEN (39 år 11 måneder) |
Seed: 2008859066
Karrieren I Danmark startede i 1984 i UDLEJER V/PETER KRISTIANSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Peter Kristiansen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Peter nu bestreddet i 39 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
UDLEJER V/PETER KRISTIANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PK HOLDING 2011 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS
Via PK HOLDING 2011 ApS -
JRPK Holding ApS
Via HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS -
J & J EJENDOMSSELSKAB ApS
Via JRPK Holding ApS -
HHJRPK A/S
Via JRPK Holding ApS -
JRPK A/S
Via JRPK Holding ApS -
HHJRPK II A/S
Via JRPK Holding ApS -
JRPK II ApS
Via JRPK Holding ApS -
SKJRPK II A/S
Via JRPK Holding ApS -
JILL & JOY A/S
Via HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS -
Aktieselskabet af 1/7 2005
Via HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS -
Driftsselskabet af 25.08.2009 ApS
Via HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS -
streamways ApS
Via HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS -
Butik Emsig ApS
Via HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS -
AKPK A/S
Via HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS -
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 19
Via AKPK A/S -
JKMJPK ApS
Via HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS
Direktørposter (4)
-
HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.1999 -
JILL & JOY A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.1991 -
Aktieselskabet af 1/7 2005
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2017 -
PK HOLDING 2011 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2011
Bestyrelsesposter (5)
-
JRPK Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2018 -
JRPK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2017 -
JRPK II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.01.2015 -
AKPK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.03.2018 -
JKMJPK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
JKMJPK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021 -
TSPK A/S (Nu: Aktieselskabet af 1/7 2005)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2020
Registreringsdato: 11.12.2020 -
JILL & JOY A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2020
Registreringsdato: 11.12.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS -
Reel ejer
01.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
20.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Bestyrelsesmedlem
28.01.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26%
Peter Kristiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PK HOLDING 2011 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 107.408' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS (52%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peter Kristiansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Peter Kristiansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i JILL & JOY A/S der præsenterede et overskud på 14.266' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i JILL & JOY A/S der præsenterede et underskud på 1.562' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 29 år 6 måneder fra 1991 til 2020 hos JILL & JOY A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.295' DKK (Butik Emsig ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 10.778' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 188.200' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -588' DKK (JKMJPK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Stine Julie Kristiansen.