Jørgen Manly Koch Rasmussen
Karrieren startede hos: | MURERMESTER JØRGEN KOCH RASMUSSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.584' DKK JØRGEN KOCH HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.313' DKK ODENSE NEDBRYDNING ApS (Nu: JMKR af 2022 ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 7.210' DKK JØRGEN KOCH HOLDING ApS (2014-15) |
Største gæld: | 7.311' DKK JØRGEN KOCH HOLDING ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ODENSE NEDBRYDNING ApS (Nu: JMKR af 2022 ApS) (2020-21) |
Seed: 1240423503
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu meget længe siden i MURERMESTER JØRGEN KOCH RASMUSSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jørgen Manly Koch Rasmussen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jørgen nu bestreddet i 58 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor murere.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JØRGEN KOCH HOLDING ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
MURERMESTER JØRGEN KOCH RASMUSSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
JØRGEN KOCH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2004
Tidslinje (9)
-
JØRGEN KOCH HOLDING ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.05.2024
Registreringsdato: 04.05.2024 -
JKR HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JØRGEN KOCH HOLDING ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
ODENSE NEDBRYDNING ApS (Nu: JMKR af 2022 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.09.2022
Registreringsdato: 29.09.2022
Blå bog (fortsat)
Jørgen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 58 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
12.11.1965 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.05.2004 - 03.05.2024
Direktør
12.05.2004 - Stadig aktiv
Ejer
04.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Direktør
29.03.1974 - 29.09.2022
Reel ejer
07.05.1985 - 31.12.2021
Reel ejer
01.01.2022 - 29.09.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
07.12.2008 - 23.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Manly Koch Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JØRGEN KOCH HOLDING ApS (10% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.030' DKK. Igennem holdingselskabet JØRGEN KOCH HOLDING ApS har Jørgen derfor også ejerandele i & .
Du kan se koncerndiagram for Jørgen Manly Koch Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor JØRGEN KOCH HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.584' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ODENSE NEDBRYDNING ApS (Nu: JMKR af 2022 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.313' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Lis Rasmussen.