Jens Vasehus
Erhvervsaktiv siden: | 31. okt. 1987 (36 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JENS VASEHUS UDLEJNING (Ejer) |
Største overskud: | 450.439' DKK IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S (2022-23) |
Største underskud: | -15.610' DKK EASYTRANSLATE A/S (2023) |
Største egenkapital: | 814.224' DKK IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S (2022-23) |
Største gæld: | 531.528' DKK IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 897 årsværk hos IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af JV FUTURA ApS (23 år 11 måneder) |
Seed: 720596440
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1987 hos JENS VASEHUS UDLEJNING som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jens Vasehus der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jens i 13 år 2 måneder, inden stoppet den 1. januar 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. januar 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VASEHUS HOLDING A/S
Ejerandel: 100% -
Ambrox Herning A/S
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (21)
-
SHIVA ApS
Via VASEHUS HOLDING A/S -
CHOFAVA ApS
Via VASEHUS HOLDING A/S -
VAMM ApS
Via CHOFAVA ApS -
KRAFTVAERK GROUP A/S
Via CHOFAVA ApS -
KRAFTVAERK A/S
Via KRAFTVAERK GROUP A/S -
EC Duka ApS
Via CHOFAVA ApS -
Duka Group Holding A/S
Via EC Duka ApS -
DUKA GROUP A/S
Via Duka Group Holding A/S -
Duka A/S
Via DUKA GROUP A/S -
EC Security ApS
Via CHOFAVA ApS -
EC Teknik ApS
Via CHOFAVA ApS -
Kaj Larsen Teknik Holding A/S
Via EC Teknik ApS -
KAJ LARSEN A/S
Via Kaj Larsen Teknik Holding A/S -
Flextribe Holding ApS
Via CHOFAVA ApS -
Flextribe ApS
Via Flextribe Holding ApS -
Aerotak ApS
Via VASEHUS HOLDING A/S -
TodAI A/S
Via VASEHUS HOLDING A/S -
Executive Capital IV K/S
Via VASEHUS HOLDING A/SNyt selskab -
EC Steel ApS
Via Executive Capital IV K/SNyt selskab -
FTE Holding 2024 ApS
Via EC Steel ApSNyt selskab -
V-Steel A/S
Via FTE Holding 2024 ApS
Direktørposter (2)
-
CHOFAVA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2014 -
VASEHUS HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2014
Bestyrelsesposter (5)
-
TodAI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.07.2024 -
Aerotak ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2023 -
CHOFAVA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.03.2014 -
VASEHUS HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2015 -
KRAFTVAERK GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (137)
-
TodAI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
EC Play ApS (Nu: Datoselskabet af 1. februar 2017 ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.07.2023
Registreringsdato: 19.07.2023 -
BOS A/S (Nu: Datoselskabet af 1. januar 2005 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.07.2024 - Stadig aktiv
Ejer
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via VASEHUS HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via VASEHUS HOLDING A/S -
Ejer
22.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
04.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2011 - Stadig aktiv
Ejer
02.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via CHOFAVA ApS
Jens Vasehus er desuden ejer af holdingselskabet CHOFAVA ApS (ejer pt. 10%). Gennem holdingselskabet CHOFAVA ApS ejes der også andele i VAMM ApS (33.34-49.99%), KRAFTVAERK GROUP A/S (15-19.99%), EC Duka ApS (10-14.99%), EC Security ApS (10-14.99%), EC Teknik ApS (15-19.99%) samt Flextribe Holding ApS (5-9.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Vasehus, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Jens Vasehus har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos IMPLEMENT CONSULTING GROUP P/S der præsenterede et overskud på 112.491' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos PlayCo ApS der præsenterede et underskud på 6.989' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 51 forskellige selskaber (heraf 26 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 8 måneder fra 2003 til 2020 hos SHIVA ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.407' DKK (Aerotak ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.610' DKK (EASYTRANSLATE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 99.981' DKK (Knightsbridge Secondaries Fund A/S (Nu: US Secondaries Fund A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13.832' DKK (EASYTRANSLATE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Stig Myken.