Christian Brøgger Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1980 (44 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KRISTIAN BRØGGER SØRENSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af KRISTIAN BRØGGER SØRENSEN (41 år 8 måneder) |
Seed: 1974241300
Karrieren I Danmark startede i 1980 i KRISTIAN BRØGGER SØRENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Christian Brøgger Sørensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Christian i 41 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen avl af malkekvæg. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Troldhede Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
KRISTIAN BRØGGER SØRENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Troldhede Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2019
Registreringsdato: 01.12.2019 -
RISHØJ MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2002
Registreringsdato: 31.12.2002
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.1980 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
13.11.1987 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Lene Mose Nielsen.