Eggert Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 4. feb. 1986 (38 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOBI-FONDET (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.848' DKK DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S) (2014) |
Største underskud: | -6.825' DKK D.H. HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 18.036' DKK D.H. HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 10.056' DKK D.H. HOLDING A/S (2022) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Spar Ullerslev ApS (Nu: HEROC ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Spar v/Eggert Christiansen (36 år 4 måneder) |
Seed: 1151824231
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1986 i HOBI-FONDET som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Eggert Christiansen i 22 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2008.
Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Spar v/Eggert Christiansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HEROC ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HEROC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2016
Repræsentant (1)
-
Lions Nyborg
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
D.H. HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 31.05.2022
Tidslinje (20)
-
Lions Nyborg
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
D.H. HOLDING A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
D.H. HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022
Blå bog (fortsat)
Eggert har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
06.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.05.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
21.11.2017 - 30.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Eggert Christiansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S) der præsenterede et overskud på 1.848' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i D.H. HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 6.825' DKK.
Eggert har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 10 måneder fra 1986 til 2008 hos HOBI-FONDET.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 566' DKK (Spar Ullerslev ApS (Nu: HEROC ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.627' DKK (DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.853' DKK (D.H. HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.623' DKK (DANSK HANDELSBLAD A/S (Nu: DH Media A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Eggert' netværk er Joachim Cyrill Hansen.