Brian Havdal Lyst
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 1990 (34 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Landbrug v/Brian H Lyst (Ejer) |
Største overskud: | 24' DKK TING- OG ARRESTHUS FONDEN I ESBJERG (2023) |
Største underskud: | -629' DKK JOB IN VEST A/S (2015) |
Største egenkapital: | 3.033' DKK TING- OG ARRESTHUS FONDEN I ESBJERG (2014) |
Største gæld: | 2.001' DKK JOB IN VEST A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Landbrug v/Brian H Lyst (15 år 7 måneder) |
Seed: 1698511661
Karrieren som erhvervsleder startede i 1990 ved Landbrug v/Brian H Lyst (tidligere LANDBRUG V/BRIAN H LYST) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Brian Havdal Lyst der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Brian i 15 år 7 måneder, før stoppet den 31. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor anden kvægavl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2005.
Bestyrelsesposter (1)
-
TING- OG ARRESTHUS FONDEN I ESBJERG
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 02.12.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
TING- OG ARRESTHUS FONDEN I ESBJERG (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2016
Registreringsdato: 02.12.2016 -
JOB IN VEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2016
Registreringsdato: 27.06.2016 -
JOBVIKAR ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.08.2012
Registreringsdato: 02.08.2012
Blå bog (fortsat)
Brian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
02.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
05.06.2018 - 05.07.2024
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.08.2019 - 26.04.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.12.2017 - 17.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Brian Havdal Lyst har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved TING- OG ARRESTHUS FONDEN I ESBJERG der præsenterede et overskud på 24' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved JOB IN VEST A/S der præsenterede et underskud på 629' DKK.
Brian har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år fra 2008 til 2016 hos JOB IN VEST A/S.
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Claus Pedersen.