Michael Rutkjær Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 1991 (33 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KØDKOMPAGNIET EJENDOMME I/S V/MORTEN BACH NIELSEN & MICHAEL RUTKJÆR JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 93.212' DKK Hotelinvest Danmark ApS (2015) |
Største underskud: | -33.374' DKK Kaphi Ejendomme ApS (2022) |
Største egenkapital: | 245.507' DKK Zalpha A/S (2023) |
Største gæld: | 197.781' DKK K/S HAMBORG RENNBAHNSTRASSE (2014) |
Flest årsværk: | 73 årsværk hos FitnessX A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KØDKOMPAGNIET HOLDING ApS (25 år 7 måneder) |
Seed: 602913150
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1991 ved KØDKOMPAGNIET EJENDOMME I/S V/MORTEN BACH NIELSEN & MICHAEL RUTKJÆR JENSEN som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Morten Bach Gaardboe at Michael Rutkjær Jensen stiftede KØDKOMPAGNIET EJENDOMME I/S V/MORTEN BACH NIELSEN & MICHAEL RUTKJÆR JENSEN den dag i juni 1991. Rollen som Ejer og Stifter havde Michael i 8 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. december 1999.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med kød og kødprodukter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KOMPLEMENTAR HAMBORG RENNBAHNSTRASSE ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
MCKATO ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
KØDKOMPAGNIET HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (28)
-
K/S HAMBORG RENNBAHNSTRASSE
Via KOMPLEMENTAR HAMBORG RENNBAHNSTRASSE ApS -
POWERNET ApS
Via MCKATO ApS -
TELECOM X ApS
Via POWERNET ApS -
Zalpha A/S
Via MCKATO ApS -
Fitness ABC ApS
Via Zalpha A/S -
Fitness Valby Langgade ApS
Via Fitness ABC ApS -
Fitness Farum ApS
Via Fitness ABC ApS -
MICRJ 1 ApS
Via Zalpha A/S -
MICRJ 1 IDRÆTS ALLE ApS
Via MICRJ 1 ApS -
MICRJ 1 VESTENBORG ALLE ApS
Via MICRJ 1 ApS -
MICRJ 1 NDR. RINGGADE ApS
Via MICRJ 1 ApS -
MICRJ 1 HÅNDVÆRKERBYEN ApS
Via MICRJ 1 ApS -
MICRJ 1 GRØNVEJ ApS
Via MICRJ 1 ApS -
MICRJ 1 FUGLEBAKKEN ApS
Via MICRJ 1 ApS -
Sydhavns Plads 4 ApS
Via MICRJ 1 ApS -
JJM Ejendomme ApS
Via MICRJ 1 ApS -
KKH Kalundborg ApS
Via JJM Ejendomme ApS -
Micrj invest 1 ApS
Via MICRJ 1 ApS -
JJM Ejendomme 2 ApS
Via MICRJ 1 ApS -
JJM Ejendomme 3 ApS
Via MICRJ 1 ApS -
CPH Newco1dk ApS
Via JJM Ejendomme 3 ApS -
Hotelinvest Danmark ApS
Via MICRJ 1 ApS -
MJJM A/S
Via KØDKOMPAGNIET HOLDING ApS -
GLASVÆRKET A/S
Via MJJM A/S -
EJENDOMSSELSKABET RESKAVEJ 1 A/S
Via MJJM A/S -
Ejendomsselskabet Servicevej A/S
Via MJJM A/S -
RENNBAHN35 ApS
Via KØDKOMPAGNIET HOLDING ApS -
My Padel Club Holding ApS
Via KØDKOMPAGNIET HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
KØDKOMPAGNIET HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.1999 -
MCKATO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2014 -
TC JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2014 -
KK JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2014 -
MC JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2014
Bestyrelsesposter (5)
-
Hotelinvest Danmark ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2015 -
Ejendomsselskabet Servicevej A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.07.2014 -
MJJM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2006 -
MICRJ 1 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.08.2016 -
Zalpha A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.02.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (156)
-
KOMPLEMENTAR HAMBORG RENNBAHNSTRASSE ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
RENNBAHN35 ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
K/S HAMBORG RENNBAHNSTRASSE (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2023
Registreringsdato: 16.11.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
23.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Reel ejer
06.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Reel ejer
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Direktør og Ejer
21.11.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Michael Rutkjær Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KØDKOMPAGNIET HOLDING ApS (ejer lige nu 55%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 100.117' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne MJJM A/S (27,5%), My Padel Club Holding ApS (50%) og Zalpha A/S (5%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Michael Rutkjær Jensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MCKATO ApS fremviste et overskud på 21.265' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Kaphi Ejendomme ApS fremviste et underskud på 33.374' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 18.239' DKK (FitnessX A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26.034' DKK (VESTSJÆLLANDS INVEST A/S (Nu: GLASVÆRKET A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 245.507' DKK (Zalpha A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.586' DKK (Fitness Fredericia ApS (Nu: Fit&Sund Fredericia ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Susanne Andersen.