Gerner Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 1975 (48 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | E. BJØRN KNUDSEN REKLAMEBUREAU ApS (Revisor) |
Største overskud: | 16.721' DKK VIKAS VIBRATIONSKONTROL A/S (Nu: BIMOCO A/S) (2017) |
Største underskud: | -7.380' DKK VIKAS VIBRATIONSKONTROL A/S (Nu: BIMOCO A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 77.759' DKK MURERMESTER PLAMBECK HANSEN A/S (Nu: PLAMBECK HOLDING A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 16.528' DKK ApS SPKR 4 NR. 1899 (Nu: BERGLAND ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 133 årsværk hos RENGØRINGSAGENTERNE ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af REVISIONSFIRMAET GERNER JACOBSEN (45 år 8 måneder) |
Seed: 143026007
Karrieren I Danmark startede for alvor for flere år siden ved E. BJØRN KNUDSEN REKLAMEBUREAU ApS med titlen som Revisor. Denne rolle bestred Gerner Jacobsen i 14 år 1 måned, før stoppet den 22. november 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. september 1993.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
REVISIONSFIRMAET GERNER JACOBSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
AE-ADMINISTRATION HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
A/S AMAGER EJENDOMSADMINISTRATION
Via AE-ADMINISTRATION HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
A/S AMAGER EJENDOMSADMINISTRATION
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2012 -
AE-ADMINISTRATION HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S AMAGER EJENDOMSADMINISTRATION
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (269)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 24/11-1992 ApS
Removed as auditorDato: 10.02.2016
Registreringsdato: 10.02.2016 -
ARENDS ARKITEKTUR ApS
Removed as auditorDato: 20.01.2016
Registreringsdato: 20.01.2016 -
RIVERCLUB ApS
Removed as auditorDato: 15.09.2015
Registreringsdato: 15.09.2015
Blå bog (fortsat)
Gerner har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.10.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Revisor
26.04.1993 - 10.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
06.12.2006 - 20.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Gerner Jacobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AE-ADMINISTRATION HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 81' DKK. Igennem holdingselskabet AE-ADMINISTRATION HOLDING ApS har Gerner derfor også ejerandele i A/S AMAGER EJENDOMSADMINISTRATION (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Gerner Jacobsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor A/S AMAGER EJENDOMSADMINISTRATION kunne offentliggøre et overskud på 79' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor A/S AMAGER EJENDOMSADMINISTRATION kunne offentliggøre et underskud på 102' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 8.625' DKK (ApS KBUS 17 NR. 3637 (Nu: DAH ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5.776' DKK (MURERMESTER PLAMBECK HANSEN A/S (Nu: PLAMBECK HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 71.449' DKK (MURERMESTER PLAMBECK HANSEN A/S (Nu: PLAMBECK HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.796' DKK (H. BILLAK ApS (Nu: Cafe-Alma ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Gerner' netværk er Jesper Gerner Jacobsen.