Erik Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1991 (33 år) |
Karrieren startede hos: | ERIK MØLLER (Stifter) |
Største overskud: | 415.713' DKK ABENA A/S (2020-21) |
Største underskud: | -141.776' DKK ABENA A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 970.089' DKK ABENA A/S (2021-22) |
Største gæld: | 1.888.699' DKK ABENA A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af ERIK MØLLER (33 år) |
Seed: 909614505
Karrieren I Danmark startede i 1991 hos ERIK MØLLER i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Erik Møller og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Erik nu bestreddet i 33 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
EM-AGRO HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
ERIK MØLLER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
K/S VINDINVEST 1
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
A/S VAGN O. ELEKTRONIK. KOLDING
Via EM-AGRO HOLDING ApS -
DRAFTMORE ApS
Via EM-AGRO HOLDING ApS -
ET Sustainability Hub ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via EM-AGRO HOLDING ApS -
1aider ApS
Via EM-AGRO HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
EM-AGRO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2006
Bestyrelsesposter (9)
-
Obton Solar Master P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2022 -
Obton Solar Selskabsinvestor P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2022 -
DRAFTMORE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2021 -
1aider ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.2024 -
IDUNA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.05.2024 -
CO2PRO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2023 -
Obton Solar Privatinvestor A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2022 -
GCM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.07.2022 -
A/S VAGN O. ELEKTRONIK. KOLDING
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.12.2020
Ejendomme (4)
Tidslinje (41)
-
IDUNA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
1aider ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2024
Registreringsdato: 26.01.2024 -
AMH 2013 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023
Blå bog (fortsat)
Erik har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EM-AGRO HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.707' DKK. Gennem holdingselskabet EM-AGRO HOLDING ApS har Erik derfor også andele i A/S VAGN O. ELEKTRONIK. KOLDING (33.34-49.99%), DRAFTMORE ApS (20-24.99%), ET Sustainability Hub ApS (5-9.99%) samt 1aider ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Erik Møller, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Erik Møller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos AMH 2013 ApS der præsenterede et overskud på 56.104' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos Obton Solar Master P/S der præsenterede et underskud på 5.206' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 7 måneder fra 2016 til 2021 hos AMH 2013 ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 56.104' DKK (AMH 2013 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 86.968' DKK (AUBO PRODUCTION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.436' DKK (K/S VINDINVEST 1).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Anders Marcus.