Per Skelbæk-Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 8. apr. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADVOKAT PER SKELBÆK (Ejer) |
Største overskud: | 4.553' DKK BØJCO A/S (Nu: BERLIN PACKAGING DENMARK A/S) (2020) |
Største underskud: | -4.499' DKK BØJCO A/S (Nu: BERLIN PACKAGING DENMARK A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 21.970' DKK BØJCO A/S (Nu: BERLIN PACKAGING DENMARK A/S) (2020) |
Største gæld: | 71.823' DKK BØJCO A/S (Nu: BERLIN PACKAGING DENMARK A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos BØJCO A/S (Nu: BERLIN PACKAGING DENMARK A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af ADVOKAT PER SKELBÆK (21 år 8 måneder) |
Seed: 1556175403
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1986 ved ADVOKAT PER SKELBÆK som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Per Skelbæk-Pedersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Per i 21 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen advokatvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BXPADVOKATER ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BXPADVOKATER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2007
Tidslinje (22)
-
BXPADVOKATER ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2017
Registreringsdato: 30.11.2017 -
BXPADVOKATER ApS (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.11.2017
Registreringsdato: 29.11.2017 -
PSP 101 ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.02.2010
Registreringsdato: 26.02.2010
Blå bog (fortsat)
Per har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.11.2007 - 29.11.2017
Direktør og Reel ejer
30.11.2007 - Stadig aktiv
Ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.04.2001 - 26.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
08.04.1986 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.04.1991 - 23.06.2000
Bestyrelsesmedlem
27.04.2006 - 20.09.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2005 - 10.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 2 måneder fra 1991 til 2000 hos A/S REVISIONSFIRMAET RASBORG & NEUHAUSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.525' DKK (BØJCO A/S (Nu: BERLIN PACKAGING DENMARK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.009' DKK (BØJCO A/S (Nu: BERLIN PACKAGING DENMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 115' DKK (BXPADVOKATER ApS).