Claus Lennart Öblom
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 1987 (36 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Misiwi Materiel Udlejning/Claus Öblom (Ejer) |
Største overskud: | 3.273' DKK DRAS NR. 1395 A/S (Nu: ANLÆGSGARTNER LEIF ÖHBLOM A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -251' DKK RUNDSTOKKEN ApS (2014) |
Største egenkapital: | 8.972' DKK CLAUS ÖBLOM HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.623' DKK RUNDSTOKKEN ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos DRAS NR. 1395 A/S (Nu: ANLÆGSGARTNER LEIF ÖHBLOM A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Misiwi Materiel Udlejning/Claus Öblom (36 år 11 måneder) |
Seed: 1586334933
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1987 i Misiwi Materiel Udlejning/Claus Öblom (tidligere MISIWI MATERIEL UDLEJNING/CLAUS ØBLOM) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Claus Lennart Öblom og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Claus nu bestreddet i 36 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor finansiel leasing.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Misiwi Materiel Udlejning/Claus Öblom
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
CLAUS ÖBLOM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ANLÆGSGARTNER LEIF ÖHBLOM A/S
Via CLAUS ÖBLOM HOLDING ApS -
RUNDSTOKKEN ApS
Via CLAUS ÖBLOM HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
RUNDSTOKKEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2014 -
CLAUS ÖBLOM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2012 -
ANLÆGSGARTNER LEIF ÖHBLOM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.1991
Bestyrelsesposter (1)
-
ANLÆGSGARTNER LEIF ÖHBLOM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.1991
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
CLAWI EJENDOMSSELSKAB ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022 -
ES KOMPANY ApS (Nu: LARKOM ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
ES KOMPANY ApS (Nu: LARKOM ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019
Blå bog (fortsat)
Claus har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer og Direktør
27.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
28.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.04.1991 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Stifter og Ejer
20.10.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Claus Lennart Öblom er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CLAUS ÖBLOM HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.972' DKK. Igennem holdingselskabet CLAUS ÖBLOM HOLDING ApS har Claus derfor også ejerandele i ANLÆGSGARTNER LEIF ÖHBLOM A/S (50-66.65%) & RUNDSTOKKEN ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Claus Lennart Öblom, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor DRAS NR. 1395 A/S (Nu: ANLÆGSGARTNER LEIF ÖHBLOM A/S) kunne offentliggøre et overskud på 3.273' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor RUNDSTOKKEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 251' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.358' DKK (DRAS NR. 1395 A/S (Nu: ANLÆGSGARTNER LEIF ÖHBLOM A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 8.972' DKK (CLAUS ÖBLOM HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 291' DKK (RUNDSTOKKEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er John Hemming.