Peter James Mac van Hauen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1995 (29 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | JVH HANDEL V/JAMES MAC VAN HAUEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.730' DKK INDALO ApS (Nu: Mollerup - van Hauen ApS) (2022) |
Største underskud: | -1.047' DKK VALIPROS A/S (2016) |
Største egenkapital: | 2.160' DKK INDALO ApS (Nu: Mollerup - van Hauen ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.746' DKK VALIPROS A/S (2016) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos VALIPROS A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af JVH HANDEL V/JAMES MAC VAN HAUEN (26 år 8 måneder) |
Seed: 2040594113
Det hele startede i 1995 ved JVH HANDEL V/JAMES MAC VAN HAUEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter James Mac van Hauen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peter i 26 år 8 måneder, før stoppet den 20. december 2021.
Virksomheden opererede indenfor kombinerede administrationsserviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mollerup - van Hauen ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MvH Consulting ApS
Via Mollerup - van Hauen ApS -
L&N Apollo ApS
Via Mollerup - van Hauen ApS
Direktørposter (2)
-
Mollerup - van Hauen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2009 -
MvH Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (41)
-
NinjaMock 2016 ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023 -
NinjaMock 2016 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023 -
JVH HANDEL V/JAMES MAC VAN HAUEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2019 - 30.07.2019
Direktør
01.07.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.07.2019 - 27.01.2021
Reel ejer
28.01.2021 - 01.08.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.09.2016 - 29.09.2023
Bestyrelsesmedlem
06.02.2017 - 29.09.2023
Reel ejer
01.08.2018 - 17.05.2022
Reel ejer
18.05.2022 - 29.09.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1995 - 20.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
01.06.2009 - Stadig aktiv
Ejer
11.06.2015 - 11.11.2020
Ejer
12.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
05.06.2015 - 16.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter James Mac van Hauen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mollerup - van Hauen ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.160' DKK. Gennem holdingselskabet Mollerup - van Hauen ApS har Peter derfor også andele i MvH Consulting ApS (100%) og L&N Apollo ApS (5-9.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter James Mac van Hauen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor INDALO ApS (Nu: Mollerup - van Hauen ApS) kunne fremvise et overskud på 1.730' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor VALIPROS A/S kunne fremvise et underskud på 1.047' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 737' DKK (INDALO ApS (Nu: Mollerup - van Hauen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.160' DKK (INDALO ApS (Nu: Mollerup - van Hauen ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 79' DKK (Databeskyttelse ApS (Nu: MvH Consulting ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Lotte Mollerup van Hauen.