Lis Nørby Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1985 (39 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRODESLUND MINK V/LIS HANSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Uhre Vindmøllelaug I/S V/Per Bjerke Hansen M.Fl. (24 år 4 måneder) |
Seed: 1058019962
Karrieren som leder begyndte den dag i 1985 hos FRODESLUND MINK V/LIS HANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lis Nørby Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Lis i 22 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor pelsdyravl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KROGSTRUP MØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Uhre Vindmøllelaug I/S V/Per Bjerke Hansen M.Fl.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (6)
-
FRODESLUND MINK V/LIS HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007 -
KROGSTRUP MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.08.2007
Registreringsdato: 21.08.2007 -
PASBJERG VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2001
Registreringsdato: 31.01.2001
Blå bog (fortsat)
Lis har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
21.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.1985 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.1990 - 31.01.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lis' netværk er Per Bjerke Hansen.