Steen Kreiberg
Erhvervsaktiv siden: | 5. nov. 1988 (35 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | POLYFORM/STEEN BUUR KREIBERG (Ejer) |
Største overskud: | 4.613' DKK POLYFORM HOLDING A/S (2016) |
Største underskud: | -3.089' DKK POLYFORM HOLDING A/S (2020) |
Største egenkapital: | 9.680' DKK POLYFORM HOLDING A/S (2016) |
Største gæld: | 7.469' DKK X-MODULE A/S (Nu: Polycrete A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos POLYFORM A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af POLYFORM/STEEN BUUR KREIBERG (35 år 10 måneder) |
Seed: 1157483806
Det hele begyndte for alvor dengang i 1988 i POLYFORM/STEEN BUUR KREIBERG som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Steen Kreiberg og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Steen nu besiddet i 35 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
POLYFORM HOLDING A/S
Ejerandel: 100% -
POLYFORM/STEEN BUUR KREIBERG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
POLYFORM A/S
Via POLYFORM HOLDING A/S -
X-Module A/S
Via POLYFORM HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
POLYFORM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.1998 -
POLYFORM HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2003
Bestyrelsesposter (4)
-
POLYFORM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2010 -
F.K. TEKNIK/DESIGN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.1996 -
X-Module A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.2020 -
POLYFORM HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.09.2003
Tidslinje (16)
-
X-MODULE A/S (Nu: Polycrete A/S)
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
X-MODULE A/S (Nu: Polycrete A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
X-Module 2020 A/S (Nu: X-Module A/S)
Fratrådt som direktørDato: 23.09.2022
Registreringsdato: 23.09.2022
Blå bog (fortsat)
Steen har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
09.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.05.1998 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.09.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.08.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
05.11.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
23.10.2009 - 08.02.2024
Ejerandel: 100%
Steen Kreiberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn POLYFORM HOLDING A/S (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.696' DKK. Igennem sit holdingselskab POLYFORM HOLDING A/S har Steen dermed også ejerandele i POLYFORM A/S (100%) & X-Module A/S (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Steen Kreiberg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor POLYFORM HOLDING A/S fremviste et overskud på 4.613' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor POLYFORM HOLDING A/S fremviste et underskud på 3.089' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.624' DKK (X-Module 2020 A/S (Nu: X-Module A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 477' DKK (F.K. TEKNIK/DESIGN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.055' DKK (X-Module 2020 A/S (Nu: X-Module A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.007' DKK (F.K. TEKNIK/DESIGN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Lone Buur Kreiberg.