Leif Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1981 (42 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | L.M. TRANSPORT V/LEIF MØLLER (Ejer) |
Største overskud: | 9.485' DKK L.M. HOLDING, ANS, ApS (2020-21) |
Største underskud: | -130' DKK ANS KRO A/S (Nu: ANS KRO ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 31.115' DKK JYDSK STENINDUSTRI A/S (2015) |
Største gæld: | 72.155' DKK L.M. TRANSPORT. ANS ApS (Nu: L.M. TRANSPORT, ANS A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos L.M. TRANSPORT. ANS ApS (Nu: L.M. TRANSPORT, ANS A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af L.M. TRANSPORT V/LEIF MØLLER (42 år 11 måneder) |
Seed: 1491927842
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1981 hos L.M. TRANSPORT V/LEIF MØLLER med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Leif Møller og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Leif nu bestreddet i 42 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen vejgodstransport.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
L.M. HOLDING, ANS, ApS
Ejerandel: 100% -
L.M. TRANSPORT V/LEIF MØLLER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
L.M. TRANSPORT, ANS A/S
Via L.M. HOLDING, ANS, ApS -
L. M. TRANSPORT A/S
Via L.M. HOLDING, ANS, ApS -
L.M. Transport Ejendomme ApS
Via L.M. HOLDING, ANS, ApS
Direktørposter (3)
-
L. M. TRANSPORT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2001 -
L.M. Transport Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2015 -
L.M. HOLDING, ANS, ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.1999
Bestyrelsesposter (2)
-
L. M. TRANSPORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.02.2001 -
L.M. TRANSPORT, ANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.11.2008
Ejendomme (4)
Tidslinje (14)
-
ANS KRO A/S (Nu: ANS KRO ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.10.2020
Registreringsdato: 22.10.2020 -
ANS KRO A/S (Nu: ANS KRO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.10.2020
Registreringsdato: 22.10.2020 -
L.M. Transport Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.05.2015
Registreringsdato: 13.05.2015
Blå bog (fortsat)
Leif har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
20.02.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.11.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.02.1985 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.11.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2011 - 28.06.2021
Reel ejer
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Leif Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L.M. HOLDING, ANS, ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 23.840' DKK. Igennem holdingselskabet L.M. HOLDING, ANS, ApS har Leif derfor også ejerandele i L.M. TRANSPORT, ANS A/S (25-33.33%), L. M. TRANSPORT A/S (50-66.65%) samt L.M. Transport Ejendomme ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Leif Møller, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor L.M. HOLDING, ANS, ApS kunne offentliggøre et overskud på 9.485' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ANS KRO A/S (Nu: ANS KRO ApS) kunne offentliggøre et underskud på 130' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Britta Møller.