Henning Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØSTBAKKEGAARD V/HENNING NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 3.713' DKK ELECOM ELEVATOR ApS (2015-16) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.207' DKK ELECOM ELEVATOR ApS (2023-24) |
Største gæld: | 10.986' DKK ELECOM ELEVATOR ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos ELECOM ELEVATOR ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af ØSTBAKKEGAARD V/HENNING NIELSEN (21 år 11 måneder) |
Seed: 1197309475
Karrieren i erhvervslivet startede i 1999 hos ØSTBAKKEGAARD V/HENNING NIELSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henning Nielsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Henning i 21 år 11 måneder, før stoppet d. 30. juni 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UNIBUILD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ELECOM ELEVATOR ApS
Via UNIBUILD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
UNIBUILD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
ELECOM ELEVATOR ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.12.2018
Tidslinje (9)
-
ØSTBAKKEGAARD V/HENNING NIELSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
ELECOM ELEVATOR ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2018
Registreringsdato: 18.12.2018 -
ELECOM ELEVATOR ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2018
Registreringsdato: 17.12.2018
Blå bog (fortsat)
Henning har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1999 - 30.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
04.05.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.01.2013 - 17.12.2018
Bestyrelsesmedlem
18.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
12.02.2009 - 22.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UNIBUILD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.774' DKK. Gennem holdingselskabet UNIBUILD HOLDING ApS har Henning derfor også andele i ELECOM ELEVATOR ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henning Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor UNIBUILD ApS (Nu: UNIBUILD HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 1.446' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.214' DKK (ELECOM ELEVATOR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 6.207' DKK (ELECOM ELEVATOR ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.774' DKK (UNIBUILD ApS (Nu: UNIBUILD HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Jørgen Raundrup Thomsen.