Gert Juul Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | GARTNERIET HJORTEBJERG I/S (Ejer) |
Største overskud: | 6.062' DKK HJORTEBJERG HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -11.558' DKK HJORTEBJERG HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 10.367' DKK HJORTEBJERG HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 51.133' DKK HJORTEBJERG REAL ESTATE A/S (Nu: Virksomhed 30906551 A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos HJORTEBJERG A/S (Nu: Virksomhed 29620547 A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Reservekapacitet.dk ApS (14 år 4 måneder) |
Seed: 1653172310
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2002 i GARTNERIET HJORTEBJERG I/S med titlen som Ejer. Gert Juul Thomsen købte en part af virksomheden d. 1. januar 2002 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Gert af: Steen Juul Thomsen, Jørgen Thomsen og Alex Juul Thomsen. Hvervet som Ejer bestred Gert i 11 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 12. december 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen dyrkning af andre etårige afgrøder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Reservekapacitet.dk ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HJORTEBJERG PLANT LICENSE A/S
Via Reservekapacitet.dk ApS
Direktørposter (1)
-
Reservekapacitet.dk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
HJORTEBJERG PLANT LICENSE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.12.2023
Tidslinje (27)
-
Reservekapacitet.dk ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
Reservekapacitet.dk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023 -
HJORTEBJERG PLANT LICENSE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023
Blå bog (fortsat)
Gert har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.09.2019 - 20.09.2020
Bestyrelsesmedlem
21.09.2020 - 31.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2014 - 20.09.2020
Bestyrelsesmedlem
21.09.2020 - 31.12.2021
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2007 - 31.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.06.2006 - 20.09.2020
Bestyrelsesmedlem
21.09.2020 - 31.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2006 - 19.10.2020
Bestyrelsesmedlem
20.10.2020 - 31.12.2021
Direktør og Ejer
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Gert Juul Thomsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i HJORTEBJERG HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 6.062' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i HJORTEBJERG HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 11.558' DKK.
Gert har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 4 måneder fra 2006 til 2020 hos Reservekapacitet.dk ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.549' DKK (HJORTEBJERG PLANT LICENSE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.249' DKK (HJORTEBJERG HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.408' DKK (HJORTEBJERG PLANT LICENSE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -26' DKK (Reservekapacitet.dk ApS).