Rene Kemp
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1983 (40 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Udlejer Rene Kemp (Ejer) |
Største overskud: | 2.036' DKK RENE'S BILER A/S (Nu: RENE'S BILER ENGROS A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -7.902' DKK Søkilden I ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 9.389' DKK RENE'S BILER A/S (Nu: RENE'S BILER ENGROS A/S) (2014-15) |
Største gæld: | 40.857' DKK RENE'S BILER A/S (Nu: RENE'S BILER ENGROS A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos RENE'S BILER A/S (Nu: FAIR BILER A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejer Rene Kemp (40 år 11 måneder) |
Seed: 1476313364
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1983 i Udlejer Rene Kemp (tidligere UDLEJER RENE JØRGENSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rene Kemp og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Rene nu bestreddet i 40 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RENE'S BILER ENGROS A/S
Ejerandel: 100% -
Udlejer Rene Kemp
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Søkilden I ApS
Via RENE'S BILER ENGROS A/S -
CC 2.0 ApS
Via RENE'S BILER ENGROS A/S -
NÆSTVED BOLDKLUB A/S
Via CC 2.0 ApS
Direktørposter (2)
-
RENE'S BILER ENGROS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.1990 -
Søkilden I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
RENE'S BILER ENGROS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.1990
Ejendomme (25)
Tidslinje (9)
-
Søkilden I ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2017
Registreringsdato: 01.06.2017 -
RENE'S BILER A/S (Nu: FAIR BILER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2013
Registreringsdato: 31.05.2013 -
RENE'S BILER A/S (Nu: FAIR BILER A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2006
Registreringsdato: 25.09.2006
Blå bog (fortsat)
Rene har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.12.1990 - Stadig aktiv
Ejer
06.02.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.09.2006 - 31.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.02.2002 - 06.01.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor RENE'S BILER A/S (Nu: RENE'S BILER ENGROS A/S) kunne fremvise et overskud på 2.036' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Søkilden I ApS kunne fremvise et underskud på 7.902' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.036' DKK (RENE'S BILER A/S (Nu: RENE'S BILER ENGROS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.699' DKK (RENE'S BILER A/S (Nu: FAIR BILER A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -3.221' DKK (Søkilden I ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rene' netværk er Hans Jacob Hjelme.