Hans Fokdal
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hans Fokdal (Ejer) |
Største overskud: | 5.798' DKK H.F.MARINE & INDUSTRI ApS UNDER STIFTELSE (Nu: HF INDUSTRI & MARINE ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -7.659' DKK Coh&Co Copenhagen A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 17.970' DKK H.F.MARINE & INDUSTRI ApS UNDER STIFTELSE (Nu: HF INDUSTRI & MARINE ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 18.416' DKK H.F.MARINE & INDUSTRI ApS UNDER STIFTELSE (Nu: HF INDUSTRI & MARINE ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos H.F.MARINE & INDUSTRI ApS UNDER STIFTELSE (Nu: HF INDUSTRI & MARINE ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hans Fokdal (22 år 8 måneder) |
Seed: 765244196
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1991 hos Hans Fokdal (tidligere H.f.Marin v/Hans Fokdal) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Hans Fokdal der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Hans i 22 år 8 måneder, inden stoppet den 31. december 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hans Fokdal Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
HF INDUSTRI & MARINE ApS
Via Hans Fokdal Holding ApS -
EJENDOMSSELSKABET GOTLANDSVEJ 6 ApS
Via Hans Fokdal Holding ApS -
ZETA MARINE GROUP ApS
Via Hans Fokdal Holding ApS -
Coh&Co Copenhagen A/S UNDER KONKURS
Via Hans Fokdal Holding ApS -
KC Finans ApS
Via Hans Fokdal Holding ApS
Direktørposter (3)
-
HF INDUSTRI & MARINE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2002 -
EJENDOMSSELSKABET GOTLANDSVEJ 6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2008 -
Hans Fokdal Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
HF INDUSTRI & MARINE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.01.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
Coh&Co Copenhagen A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
Foxy Holding 2019 ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.11.2020
Registreringsdato: 18.11.2020 -
Foxy Holding 2019 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2019
Registreringsdato: 28.06.2019
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Direktør og Ejer
26.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Direktør
28.06.2002 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2019 - 16.05.2024
Reel ejer
12.06.2019 - 07.02.2021
Reel ejer
08.02.2021 - 25.11.2021
Reel ejer
26.11.2021 - 10.05.2023
Ejerandel: 13,61%
Hans Fokdal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hans Fokdal Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.723' DKK. Igennem sit holdingselskab Hans Fokdal Holding ApS har Hans dermed også ejerandele i HF INDUSTRI & MARINE ApS (20-24.99%), EJENDOMSSELSKABET GOTLANDSVEJ 6 ApS (33.34-49.99%), ZETA MARINE GROUP ApS (33.34-49.99%), Coh&Co Copenhagen A/S (10-14.99%) samt KC Finans ApS (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Hans Fokdal, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor H.F.MARINE & INDUSTRI ApS UNDER STIFTELSE (Nu: HF INDUSTRI & MARINE ApS) fremviste et overskud på 5.798' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Selskab af 26 marts 2019 ApS (Nu: Hans Fokdal Holding ApS) fremviste et underskud på 871' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Anna Lindegaard Fokdal.