Bruno Gregers Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 1989 (35 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | A-SERVICE V/BRUNO G JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 221' DKK TWINCO A/S (Nu: Beta B A/S) (2014) |
Største underskud: | -309' DKK HOLM & BERTRAM CONSULT ApS (Nu: HOLM & BERTRAM KONSULENTER I DATATRANSMISSION ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 623' DKK TWINCO A/S (Nu: Beta B A/S) (2014) |
Største gæld: | 1.132' DKK HOLM & BERTRAM CONSULT ApS (Nu: HOLM & BERTRAM KONSULENTER I DATATRANSMISSION ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af A-SERVICE V/BRUNO G JENSEN (25 år) |
Seed: 1223341655
Karrieren i erhvervslivet startede i 1989 ved A-SERVICE V/BRUNO G JENSEN i rollen som Ejer. Bruno Gregers Jensen erhvervede virksomheden A-SERVICE V/BRUNO G JENSEN d. 20. februar 1989. Bruno der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer bestred Bruno i 25 år, før stoppet den 28. februar 2014.
Virksomheden opererede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. februar 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TELEKURSER ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
HOLM & BERTRAM FINANS ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Tidslinje (24)
-
HOLM & BERTRAM FINANS ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
TELEKURSER ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
A-SERVICE V/BRUNO G JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2014
Registreringsdato: 28.02.2014
Blå bog (fortsat)
Bruno har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.02.1989 - 28.02.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
24.10.2008 - 15.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.02.1999 - 15.02.2014
Ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
14.07.1997 - 15.02.2014
Ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.03.2004 - 27.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor HOLM & BERTRAM FINANS ApS kunne fremvise et overskud på 102' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor HOLM & BERTRAM CONSULT ApS (Nu: HOLM & BERTRAM KONSULENTER I DATATRANSMISSION ApS) kunne fremvise et underskud på 300' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2' DKK (HOLM & BERTRAM FINANS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 418' DKK (HOLM & BERTRAM FINANS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 31' DKK (TELEKURSER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bruno' netværk er Steen Holm.