Jacob Høj Kjeldsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. okt. 1978 (45 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RVST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 540' DKK RADIO VEST TARM ApS (2020) |
Største underskud: | -143' DKK RADIO VEST TARM ApS (2017) |
Største egenkapital: | 2.322' DKK RADIO VEST HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 4.451' DKK RADIO VEST TARM ApS (2017) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos RADIO VEST TARM ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af RVST ApS (45 år 10 måneder) |
Seed: 1670237109
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for nu flere år siden ved RVST ApS (tidligere RADIO VEST SKJERN/TARM ApS) i hvervet som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Jacob Høj Kjeldsen nu besiddet i 45 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor investeringsselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 129' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
UDLEJER JACOB KJELDSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sdr. Bork Vind Nabo I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
RADIO VEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SDR. BORK VIND K/S
Via Sdr. Bork Vind Nabo I/S -
RVST ApS
Via RADIO VEST HOLDING ApS -
RADIO VEST TARM ApS
Via RADIO VEST HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
RADIO VEST TARM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2005 -
RADIO VEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.1998 -
RVST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.10.1978
Repræsentant (1)
-
Sdr. Bork almene støtteforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 19.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
FORENINGEN KØBMANDSGÅRDEN (Nu: Sdr. Bork almene støtteforening)
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.05.2023
Registreringsdato: 19.05.2023 -
Sdr. Bork Vind Nabo I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.09.2022
Registreringsdato: 28.09.2022 -
BORK LETKØB ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2014
Registreringsdato: 16.12.2014
Blå bog (fortsat)
Jacob har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
19.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
28.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
06.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Direktør
08.08.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.12.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jacob Høj Kjeldsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RADIO VEST HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.120' DKK. Gennem sit holdingselskab RADIO VEST HOLDING ApS har Jacob dermed også andele i RVST ApS (100%) og RADIO VEST TARM ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jacob Høj Kjeldsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor RADIO VEST TARM ApS landede et overskud på 540' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor RADIO VEST TARM ApS landede et underskud på 143' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 210' DKK (RADIO VEST HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.120' DKK (RADIO VEST HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 921' DKK (RADIO VEST SKJERN/TARM ApS (Nu: RVST ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Olav Noer.