Peter Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORTUNE II A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Professor Peter Iversen (23 år 4 måneder) |
Seed: 1619372310
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1989 hos FORTUNE II A/S (tidligere VICH 1126 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Iversen i 2 år 10 måneder, før stoppet d. 26. november 1991.
Dengang var virksomhedens branche indenfor flytteforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. oktober 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Stamholmen 140 2650Hvidovre I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Peter Iversen (Nu: Professor Peter Iversen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Stamholmen 140 2650Hvidovre I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2009
Registreringsdato: 30.12.2009 -
OLDENVEJ/PORTHUSVEJ 3490 KVISTGÅRD I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2008
Registreringsdato: 30.06.2008
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
30.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
18.04.2001 - 17.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
02.08.2017 - 20.02.2023
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
25.10.2017 - 03.06.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Ida Sylva Walsøe.