Mariann Jørn Hansen Egholm
Erhvervsaktiv siden: | 12. aug. 1985 (39 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | K.E.R. EL-SERVICE, NR. ALSLEV ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.169' DKK SOFTLINE A/S (2016) |
Største underskud: | -5.296' DKK Vindeby Maskiner ApS (2017) |
Største egenkapital: | 55.926' DKK SOFTLINE A/S (2023) |
Største gæld: | 228.186' DKK ADVOKATFIRMAET BANG/BRORSEN & FOGTDAL, ADVOKATPARTNERSELSKAB (2022) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos SOFTLINE A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S af 23. maj 2014 (31 år 11 måneder) |
Seed: 2111457185
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1985 hos K.E.R. EL-SERVICE, NR. ALSLEV ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Mariann Jørn Hansen Egholm i 6 år 11 måneder, inden stoppet den 3. august 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. august 1992.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
KIB ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
HOTEL FALSTER ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
MATIPE ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
I/S Torvet 9, Nykøbing F
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Scale Capital Fund III VSO A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
Bestyrelsesposter (11)
-
Rastilarius ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.08.2024 -
KIB ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2017 -
JKBB-S HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.09.2024 Ny -
DELIKA2 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 21.09.2016 -
ADVOKATFIRMAET BANG/BRORSEN & FOGTDAL, ADVOKATPARTNERSELSKAB
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2017 -
C.C.G Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 21.08.2024 -
Veber handel ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 26.08.2024 -
Ejendomsvækst1 Syd ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 21.08.2024 -
Sifs ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 23.08.2024 -
PD Industrial & Legal ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 23.08.2024 -
Wellness Huset ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 25.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (321)
-
Wellness Huset ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
DEPS ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
JKBB-S HOLDING ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2024
Registreringsdato: 03.09.2024
Blå bog (fortsat)
Mariann har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mariann Jørn Hansen Egholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos ADVOKATFIRMAET BANG/BRORSEN & FOGTDAL, ADVOKATPARTNERSELSKAB der præsenterede et overskud på 1.739' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos ADVOKATFIRMAET BANG/BRORSEN & FOGTDAL, ADVOKATPARTNERSELSKAB der præsenterede et underskud på 1.544' DKK.
Mariann har i alt siddet i bestyrelsen hos 157 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år fra 2016 til i dag hos DELIKA2 ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.589' DKK (SOFTLINE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 496' DKK (Scale Capital Fund III VSO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 55.926' DKK (SOFTLINE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 66' DKK (KIB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mariann' netværk er Annette With Sørensen.