Jan Arndt Trintved
Karrieren startede hos: | T-CONSULT, NORDJYLLAND ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 141.669' DKK HCK HOLDING AALBORG A/S (2017-18) |
Største underskud: | -39.381' DKK Lyras A/S (2022) |
Største egenkapital: | 236.902' DKK HCK HOLDING AALBORG A/S (2017-18) |
Største gæld: | 49.404' DKK Lyras A/S (2022) |
Flest årsværk: | 55 årsværk hos Lyras A/S (2023) |
Seed: 1376753458
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu meget længe siden i T-CONSULT, NORDJYLLAND ApS (tidligere ROLAND KARLSEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Arndt Trintved i 24 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 10. marts 1998.
Dengang var virksomhedens branche indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 2' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. september 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ØSTLEASING ApS
Ejerandel: 100% -
TRINTVED GRUPPEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FLINDT BJERG & ARNDT NIELSEN ApS
Via TRINTVED GRUPPEN ApS
Direktørposter (17)
-
FLINDT BJERG & ARNDT NIELSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.1983 -
KILDENN EJENDOMME HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2024 -
KILDENN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2024 -
Administrationsselskabet af 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2020 -
ØSTLEASING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.1992 -
TRINTVED GRUPPEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.1996 -
SAMTRA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2023 -
EJENDOMSSELSKABET ENERGIVEJ 15, HVORSLEV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2023 -
EJENDOMSSELSKABET HOUVEJ 12, MARIAGER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2023 -
BØGEN SKOV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2023 -
GOAL STATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2020 -
Goal Station Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2023 -
Goal Station International ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2023 -
Goal Station Digital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2021 -
Coocoo Design ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2023 -
Gotour Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2023 -
HCK Invest Aalborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2024
Bestyrelsesposter (8)
-
HCK HOLDING AALBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.08.2023 -
Ca Holding, Aalborg A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.11.2022 -
EJENDOMSSELSKABET GUGVEJ 152C. AALBORG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2019 -
SFC EJENDOMME ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2019 -
SAMTRA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.07.2020 -
Ejendomsselskabet Gugvej 144 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2019 -
Bøgen Skov Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.01.2024 -
HCK Invest Aalborg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (107)
-
KILDENN EJENDOMME HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
KILDENN EJENDOMME HOLDING A/S (Nu: KILDENN EJENDOMME HOLDING ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
KILDENN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
07.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Arndt Trintved er desuden indehaver af holdingselskabet FLINDT BJERG & ARNDT NIELSEN ApS (51% ejerskab). Gennem holdingselskabet FLINDT BJERG & ARNDT NIELSEN ApS ejes der også andele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Jan Arndt Trintved, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor BALL TRAINING MACHINE ApS (Nu: GOAL STATION ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.230' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Goal Station Group ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.400' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.421' DKK (BOPH NR. 104 ApS (Nu: Familielægerne i Gråsten - Alment praktiserende læger ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 37.446' DKK (Lyras A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.465' DKK (Lyras A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 335' DKK (ØSTLEASING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Lars Colding-kristensen.