Poul Balling Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 1986 (38 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | BØRSINVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 131.136' DKK JOHANNES JENSEN OG HELLE MAU JENSEN HOLDING ApS (Nu: MAU JENSEN HOLDING A/S) (2021) |
Største underskud: | -10.960' DKK JOHANNES JENSEN OG HELLE MAU JENSEN HOLDING ApS (Nu: MAU JENSEN HOLDING A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 320.576' DKK JOHANNES JENSEN OG HELLE MAU JENSEN HOLDING ApS (Nu: MAU JENSEN HOLDING A/S) (2023) |
Største gæld: | 131.733' DKK TORBEN NIELSEN EJENDOMME AF 2002 ApS (Nu: TORBEN NIELSEN EJENDOMME AF 2002 A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 107 årsværk hos KNUD LARSEN BYGGECENTER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JESPER LARSEN HOLDING A/S (23 år 5 måneder) |
Seed: 1072778988
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1986 i BØRSINVEST ApS (tidligere TOPWARE ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Poul Balling Sørensen i 8 år, inden stoppet d. 2. september 1994.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. oktober 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Poul Balling
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PB CONSULTING, KARUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nik Nik ApS
Via PB CONSULTING, KARUP ApS
Direktørposter (2)
-
PB CONSULTING, KARUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2006 -
Nik Nik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2019
Bestyrelsesposter (8)
-
SØRENS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2008 -
NPI FINANS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2018 -
JESPER LARSEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.04.2001 -
JWL Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.09.2020 -
NPI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.02.2016 -
TORBEN NIELSEN EJENDOMME AF 2002 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2006 -
I.B Gruppen ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.11.2023 -
KNUD LARSEN BYGGECENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.04.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (62)
-
I.B Gruppen ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2023
Registreringsdato: 17.11.2023 -
NORDISK PLADEIMPORT A/S (Nu: Selskabet af 30. august 2002 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2022
Registreringsdato: 29.12.2022 -
H H Herning A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2021
Registreringsdato: 04.05.2021
Blå bog (fortsat)
Poul har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
04.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Balling Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i NPI A/S der præsenterede et overskud på 28.254' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i H H Herning A/S der præsenterede et underskud på 3.411' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 5 måneder fra 2001 til i dag hos JESPER LARSEN HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.421' DKK (JWL Invest A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.893' DKK (H H Herning A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 320.576' DKK (JOHANNES JENSEN OG HELLE MAU JENSEN HOLDING ApS (Nu: MAU JENSEN HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 43' DKK (Nik Nik ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Peter Rassing.