Kurt Helles Bardeleben
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET ØBROGAARD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.596' DKK LETT ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab) (2016) |
Største underskud: | -92.178' DKK LETT ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab) (2018) |
Største egenkapital: | 145.233' DKK LETT ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab) (2017) |
Største gæld: | 461.951' DKK LETT ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab) (2022) |
Flest årsværk: | 326 årsværk hos LETT ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab) (2019) |
Seed: 827924659
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu meget længe siden i EJENDOMSSELSKABET ØBROGAARD A/S (tidligere FORLAGET COMMODORE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kurt Helles Bardeleben i 25 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 26. august 1999.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. august 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SIRIUS advokater I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (11)
-
GILLELEJE BRUGSFORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2023 -
GBH A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2023 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VIKASKU
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.12.1988 -
EGB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2023 -
Klubvin ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2023 -
GB Online A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2023 -
KG3 Gilleleje Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2023 -
KG3 Gilleleje ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2023 -
Ejendomsfonden INSP
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 21.04.2020 -
BoligInvest København - Rødovre III A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.09.2020 -
Ejendoms- og byggeselskabet Højnæsvej 69 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.04.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (83)
-
Fonden for Sociale Investeringer (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
GBH A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023 -
GILLELEJE BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023
Blå bog (fortsat)
Kurt har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kurt Helles Bardeleben har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i GBH A/S der præsenterede et overskud på 12.713' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i KG3 Gilleleje ApS der præsenterede et underskud på 7.117' DKK.
Kurt har i alt siddet i bestyrelsen hos 37 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 35 år 9 måneder fra 1988 til i dag hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VIKASKU.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.713' DKK (GBH A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.117' DKK (KG3 Gilleleje ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 104.000' DKK (LETT ADVOKATPARTNERSELSKAB (Nu: DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -54.895' DKK (KG3 Gilleleje ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Jens Kyhnæb.