Gert Lorenzen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1996 (28 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | POWER 4 GL V/GERT LORENZEN (Ejer) |
Største overskud: | 582' DKK POWER 4GL ApS (2015) |
Største underskud: | -174' DKK POWER 4GL ApS (2018) |
Største egenkapital: | 2.181' DKK POWER 4GL ApS (2016) |
Største gæld: | 597' DKK POWER 4GL ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos POWER 4GL ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af POWER 4GL ApS (24 år 2 måneder) |
Seed: 77182234
Karrieren som erhvervsperson startede i 1996 hos POWER 4 GL V/GERT LORENZEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Gert Lorenzen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Gert i 4 år 4 måneder, før stoppet d. 30. juni 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
POWER 4GL ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
POWER 4GL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
BREAKPOINT ApS UNDER STIFTELSE (Nu: BREAKPOINT DANMARK ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2006
Registreringsdato: 30.11.2006 -
BREAKPOINT ApS UNDER STIFTELSE (Nu: BREAKPOINT DANMARK ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2000
Registreringsdato: 23.08.2000 -
POWER 4 GL V/GERT LORENZEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2000
Registreringsdato: 30.06.2000
Blå bog (fortsat)
Gert har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2000 - 30.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.1996 - 30.06.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor POWER 4GL ApS kunne fremvise et overskud på 582' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor POWER 4GL ApS kunne fremvise et underskud på 174' DKK.