Bjarke Tarp Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. maj 1996 (28 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BMB CONSULT V/BJARKE MADSEN (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -2.146' DKK eLov ApS (2022) |
Største egenkapital: | 441' DKK Nordain Solutions ApS (2018) |
Største gæld: | 122' DKK eLov ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Nordain Solutions ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af BMB CONSULT V/BJARKE MADSEN (10 år 1 måned) |
Seed: 1001705057
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1996 i BMB CONSULT V/BJARKE MADSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Bjarke Tarp Madsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Bjarke i 10 år 1 måned, før fratrædelsen d. 30. juni 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2006.
Direktørposter (1)
-
Nordain Solutions ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Navn ændret fra Bjarke Madsen til Bjarke Tarp Madsen
Ændrede navnDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024 -
eLov ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2023
Registreringsdato: 27.12.2023 -
Bjarke Madsen Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.08.2023
Registreringsdato: 18.08.2023
Navnehistorik (2)
-
09.08.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 08.08.2024
Blå bog (fortsat)
Bjarke har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
02.06.2022 - 27.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.03.2018 - 18.08.2023
Ejer
16.03.2018 - 18.08.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.02.2006 - 28.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
08.05.1996 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Nordain Solutions ApS kunne fremvise et underskud på 876' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bjarke' netværk er Jens-christian Jensen.