Søren Serritzlew
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SERRITZLEW & KRISTENSEN I/S (Ejer) |
Største overskud: | 87' DKK POLITICA (Nu: POLITICA-FONDEN) (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 287' DKK POLITICA (Nu: POLITICA-FONDEN) (2015) |
Største gæld: | 96' DKK POLITICA (Nu: POLITICA-FONDEN) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Søren Serritzlew (8 år 7 måneder) |
Seed: 476904923
Det begyndte for alvor dengang i 1998 hos SERRITZLEW & KRISTENSEN I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Thomas Balle Kristensen at Søren Serritzlew stiftede SERRITZLEW & KRISTENSEN I/S den dag i november 1998. Titlen som Ejer og Stifter havde Søren i 3 år 10 måneder, inden stoppet den 1. september 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Søren Serritzlew
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Aarhus Analyse I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Aarhus Analyse I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 09.03.2016
Registreringsdato: 09.03.2016 -
Søren Serritzlew (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.01.2016
Registreringsdato: 27.01.2016 -
POLITICA (Nu: POLITICA-FONDEN)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2013
Registreringsdato: 20.06.2013
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
27.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2006 - 20.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1998 - 01.09.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Simon Calmar Andersen.