Willy Jørgensen
Karrieren startede hos: | REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 66.035' DKK DATATID A/S (Nu: DAGBLADET BØRSEN A/S) (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 132.021' DKK DATATID A/S (Nu: DAGBLADET BØRSEN A/S) (2014) |
Største gæld: | 153.356' DKK DATATID A/S (Nu: DAGBLADET BØRSEN A/S) (2021) |
Seed: 2026030135
Karrieren i erhvervslivet begyndte for mange år siden hos REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S (tidligere KNP HOLDING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Willy Jørgensen i 32 år 9 måneder, inden stoppet den 30. december 1987.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor revisions- og bogføringsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. januar 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PARTREDERIET INVEST VIII
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (39)
-
PARTREDERIET INVEST VII (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.11.2016
Registreringsdato: 28.11.2016 -
INVESTERINGSSELSKABET WJHL AF 31.5.1985 A/S (Nu: INVESTERINGSSELSKABET WJHL ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2006
Registreringsdato: 31.12.2006 -
INVESTERINGSSELSKABET WJHL AF 31.5.1985 A/S (Nu: INVESTERINGSSELSKABET WJHL ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2006
Registreringsdato: 31.12.2006
Blå bog (fortsat)
Willy har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 69 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.10.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.02.1986 - 28.11.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
06.03.1984 - 31.12.2006
Direktør
12.03.2001 - 31.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.08.1997 - 03.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.11.1982 - 31.01.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Willy har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 9 måneder fra 1955 til 1987 hos REVISIONSFIRMAET J. ANDERSEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Willy' netværk er Hilmer Jensen.