Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel
Karrieren startede hos: | NILORN DENMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 51.564' DKK HANDELSAKTIESELSKABET BILTEMA DANMARK (Nu: BILTEMA DANMARK A/S) (2022) |
Største underskud: | -21.750' DKK BORNHOLMS PRODUKTHANDEL ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 422.463' DKK SVENSK BILTEMA I KØBENHAVN A/S (Nu: BILTEMA REAL ESTATE DENMARK A/S) (2023) |
Største gæld: | 791.513' DKK SVENSK BILTEMA I KØBENHAVN A/S (Nu: BILTEMA REAL ESTATE DENMARK A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 277 årsværk hos HANDELSAKTIESELSKABET BILTEMA DANMARK (Nu: BILTEMA DANMARK A/S) (2023) |
Seed: 310186432
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for mange år siden hos NILORN DENMARK A/S (tidligere DANSK ETIKETVÆVERI, A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel i 44 år 2 måneder, inden stoppet den 27. november 1990.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med tekstiler. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 1.868' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Ejd. St. Kongensgade 67 B og C I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BCFT HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Cand.jur. Conrad Fabritius de Tengnagel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S
Via BCFT HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LIVREX ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.1978 -
BCFT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2011
Bestyrelsesposter (11)
-
BANG-MØLLER HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.12.2000 -
VIA NORDIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2006 -
LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.10.1999 -
ALIENOR HOTELS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2001 -
GULDBERG EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2001 -
LIVREX ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.1978 -
PROPRIÉTÉS SAINTE MAXIME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2015 -
CHR. ANDERSEN HVIDEVARER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.2008 -
CHR. ANDERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.2008 -
EJENDOMSSELSKABET NØRREBROGADE 18B-G A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.08.2013 -
Meinungsgade A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2023
Tidslinje (171)
-
LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
NORDISK KRIMINALKRØNIKE ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
NORDISK KRIMINALKRØNIKE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024
Blå bog (fortsat)
Conrad har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 78 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
06.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BCFT HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 148' DKK. Gennem sit holdingselskab BCFT HOLDING ApS har Conrad dermed også andele i EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos LARS ERIC WEINÅS HOLDING FOND der præsenterede et overskud på 42.504' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos LIVREX ApS der præsenterede et underskud på 9.690' DKK.
Conrad har i alt siddet i bestyrelsen hos 64 forskellige selskaber (heraf 12 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 50 år 2 måneder fra 1974 til 2024 hos NORDISK KRIMINALKRØNIKE ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 47.441' DKK (HANDELSAKTIESELSKABET BILTEMA DANMARK (Nu: BILTEMA DANMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.868' DKK (DANSK ETIKETVÆVERI, A/S (Nu: NILORN DENMARK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 422.463' DKK (SVENSK BILTEMA I KØBENHAVN A/S (Nu: BILTEMA REAL ESTATE DENMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 400' DKK (RML HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Conrad' netværk er Niels Ulrik Heine.