Søren Schou Lilienhoff
Erhvervsaktiv siden: | 3. okt. 1975 (48 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET MARSLEV ApS (Direktør) |
Største overskud: | 15.029' DKK EJENDOMSMÆGLERFIRMAET LILIENHOFF A/S (2021) |
Største underskud: | -89' DKK EJENDOMSMÆGLERFIRMAET SØREN LILIENHOFF ApS (Nu: SSL INVEST ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 19.708' DKK EJENDOMSMÆGLERFIRMAET LILIENHOFF A/S (2023) |
Største gæld: | 8.612' DKK SCANGRUND A/S (2016) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos EJENDOMSMÆGLERFIRMAET LILIENHOFF A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lilienhoff Ejendomme (45 år 11 måneder) |
Seed: 737858313
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for længe siden i EJENDOMSSELSKABET MARSLEV ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Søren Schou Lilienhoff i 23 år 3 måneder, inden stoppet d. 28. januar 1999.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. januar 1999.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SSL INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
Lilienhoff Ejendomme
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
SSL INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.1994
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Markhaven, Delområde 6B
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 25.10.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSMÆGLERFIRMAET LILIENHOFF A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2017
Ejendomme (10)
Tidslinje (25)
-
Grundejerforeningen Markhaven, Delområde 6B
Tilknyttet som repræsentantDato: 25.10.2021
Registreringsdato: 25.10.2021 -
SCANGRUND A/S
Fratrådt som direktørDato: 22.09.2017
Registreringsdato: 22.09.2017 -
SCANGRUND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2017
Registreringsdato: 22.09.2017
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
25.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1978 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
13.12.2017 - 26.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.02.1980 - 22.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.10.2004 - 10.04.2006
Bestyrelsesmedlem
10.04.2006 - 17.04.2017
Bestyrelsesmedlem
18.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor EJENDOMSMÆGLERFIRMAET SØREN LILIENHOFF ApS (Nu: SSL INVEST ApS) fremviste et overskud på 2.589' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor EJENDOMSMÆGLERFIRMAET SØREN LILIENHOFF ApS (Nu: SSL INVEST ApS) fremviste et underskud på 89' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.302' DKK (EJENDOMSMÆGLERFIRMAET LILIENHOFF A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 85' DKK (EJENDOMSMÆGLERFIRMAET SØREN LILIENHOFF ApS (Nu: SSL INVEST ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.708' DKK (EJENDOMSMÆGLERFIRMAET LILIENHOFF A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.026' DKK (EJENDOMSMÆGLERFIRMAET SØREN LILIENHOFF ApS (Nu: SSL INVEST ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jens Johansen.