Hans-Henrik Bidstrup Thiesen
Karrieren startede hos: | ANDELSFORENINGEN AF 22/12 2005 A.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.704' DKK BIOKRAFT A/S (Nu: Bornholms Bioenergi ApS) (2020) |
Største underskud: | -9.864' DKK BIOKRAFT A/S (Nu: Bornholms Bioenergi ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 21.532' DKK BIOKRAFT A/S (Nu: Bornholms Bioenergi ApS) (2018) |
Største gæld: | 46.013' DKK BIOKRAFT A/S (Nu: Bornholms Bioenergi ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos VICH 3387 ApS (Nu: DESTINATION BORNHOLM ApS) (2018-19) |
Seed: 1159681796
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for nu flere år siden ved ANDELSFORENINGEN AF 22/12 2005 A.M.B.A. (tidligere BORNHOLMS ANDELSVASKERI A.M.B.A.) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Hans-Henrik Bidstrup Thiesen i 55 år 10 måneder, før fratrædelsen den 16. april 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 14. september 2006.
Bestyrelsesposter (2)
-
MindMind ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2023 -
BORNHOLMS TIDENDES FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2024
Tidslinje (26)
-
BORNHOLMS TIDENDES FOND (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
MindMind ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
HASLE RØGERI V/H-H THIESEN OG A T FINNE (Nu: Hasle Røgeri I/S v/H-H Thiesen og A T Finne) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2009
Registreringsdato: 30.06.2009
Blå bog (fortsat)
Hans-Henrik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 61 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1995 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.05.2006 - 27.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2006 - 30.05.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans-Henrik Bidstrup Thiesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved MindMind ApS der præsenterede et underskud på 28' DKK.
Hans-Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 55 år 10 måneder fra 1948 til 2004 hos ANDELSFORENINGEN AF 22/12 2005 A.M.B.A..
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.451' DKK (BIOKRAFT A/S (Nu: Bornholms Bioenergi ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.555' DKK (BIOKRAFT A/S (Nu: Bornholms Bioenergi ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.553' DKK (HÅNDVÆRKSSLAGTEREN BORNHOLM A/S (Nu: SVANEKE UDLEJNING ApS)).