Michael Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1998 (26 år) |
Karrieren startede hos: | Bach og Larsen Trading Int v/Michael Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 11.480' DKK SVANE KØKKENET ROSKILDE A/S (Nu: SVANE KØKKENET ROSKILDE ApS) (2021) |
Største underskud: | -5.666' DKK ATIVNI HOLDING A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 20.275' DKK SVANE KØKKENET ROSKILDE A/S (Nu: SVANE KØKKENET ROSKILDE ApS) (2023) |
Største gæld: | 36.286' DKK INVITA KØBENHAVN A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos INVITA KØBENHAVN A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af MLA HOLDING 2008 ApS (16 år 8 måneder) |
Seed: 1248836761
Erhvervskarrieren startede i 1998 i Bach og Larsen Trading Int v/Michael Larsen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Michael Larsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Michael i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 1. november 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. november 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MLA HOLDING 2008 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
ATIVNI HOLDING A/S
Via MLA HOLDING 2008 ApS -
INVITA KØBENHAVN A/S
Via ATIVNI HOLDING A/S -
Wood and Wood Entreprise ApS
Via ATIVNI HOLDING A/S -
I.K. Projekt ApS
Via ATIVNI HOLDING A/S -
Stone and Wood Entreprise ApS
Via I.K. Projekt ApS
Direktørposter (6)
-
MLA HOLDING 2008 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2008 -
ATIVNI HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2008 -
INVITA KØBENHAVN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2008 -
Wood and Wood Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2008 -
I.K. Projekt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2023 -
Stone and Wood Entreprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
ATIVNI HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2008 -
INVITA KØBENHAVN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
Stone and Wood Entreprise ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.10.2023
Registreringsdato: 11.10.2023 -
Stone and Wood Entreprise ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2023
Registreringsdato: 11.10.2023 -
I.K. Projekt ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.06.2023
Registreringsdato: 21.06.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
03.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
26.03.2021 - 11.10.2023
Reel ejer
04.03.2022 - 09.10.2023
Reel ejer
10.10.2023 - Stadig aktiv
Direktør
11.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Reel ejer
14.06.2016 - 21.07.2019
Bestyrelsesmedlem
14.06.2016 - 27.10.2020
Direktør
14.06.2016 - 22.04.2021
Reel ejer
22.07.2019 - 18.04.2021
Reel ejer
19.04.2021 - 03.03.2022
Bestyrelsesmedlem
22.04.2021 - 21.06.2023
Reel ejer
04.03.2022 - Stadig aktiv
Direktør
21.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2014 - 20.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.11.2008 - 03.03.2022
Direktør
19.11.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70%
Michael Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MLA HOLDING 2008 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -631' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet ATIVNI HOLDING A/S (70%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Michael Larsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor INVITA KØBENHAVN A/S kunne fremvise et overskud på 3.667' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor ATIVNI HOLDING A/S kunne fremvise et underskud på 5.666' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jesper Korpi Dyja Hladka.