Niels Jakob Lerche Johnson
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 1997 (27 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jakob Lerche Fotografi v/Niels Jakob Lerche Johnson (Ejer) |
Største overskud: | 25' DKK BuddyBob ApS (2014-15) |
Største underskud: | -195' DKK BuddyBob ApS (2017) |
Største egenkapital: | 67' DKK BuddyBob ApS (2014-15) |
Største gæld: | 448' DKK BuddyBob ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jakob Lerche Fotografi v/Niels Jakob Lerche Johnson (27 år 7 måneder) |
Seed: 878386857
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1997 hos Jakob Lerche Fotografi v/Niels Jakob Lerche Johnson som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Niels Jakob Lerche Johnson og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Niels nu besiddet i 27 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor fotografisk virksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jakob Lerche Fotografi v/Niels Jakob Lerche Johnson
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BuddyBob ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
BuddyBob ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
BuddyBob ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
BuddyBob ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.12.2021
Registreringsdato: 08.12.2021 -
BuddyBob ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2021
Registreringsdato: 27.09.2021 -
BuddyBob ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2021
Registreringsdato: 27.09.2021
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
27.09.2021 - Stadig aktiv
Direktør
08.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
15.02.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
06.07.2018 - 07.06.2021
Direktør
06.07.2018 - 26.01.2021
Ejerandel: 34% -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2001 - 25.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BuddyBob ApS fremviste et overskud på 13' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor BuddyBob ApS fremviste et underskud på 13' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Jan Svejgaard Strandkvist.