Jens Peter Elgum
Erhvervsaktiv siden: | 17. jul. 1989 (35 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET HINDERUP (Revisor) |
Største overskud: | 104.446' DKK RVT REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -1.125' DKK ANPARTSSELSKABET HINDERUP (2016) |
Største egenkapital: | 17.582' DKK RVT REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 38.453' DKK RVT REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ANPARTSSELSKABET HINDERUP (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JEL Service v. Jens Elgum (33 år 2 måneder) |
Seed: 278190438
Karrieren som leder startede i 1989 ved ANPARTSSELSKABET HINDERUP i rollen som Revisor. Denne rolle bestred Jens Peter Elgum i 8 år 8 måneder, før stoppet den 29. marts 1998.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor agenturhandel med blandet sortiment. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 701' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JEL Service v. Jens Elgum
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JELH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TimeVision Assets A/S
Via JELH ApS -
TimeVision Komplementarselskab ApS
Via TimeVision Assets A/S -
TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab
Via TimeVision Komplementarselskab ApS
Direktørposter (1)
-
JELH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2017
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Søborg Hovedgade 35 A, 2860 Søborg
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Ejerforeningen Søborg Hovedgade 35 A, 2860 Søborg
Tilknyttet som repræsentantDato: 08.01.2023
Registreringsdato: 08.01.2023 -
JELH ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.02.2017
Registreringsdato: 15.02.2017 -
JELH ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.02.2017
Registreringsdato: 15.02.2017
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
08.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
15.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2001 - 21.01.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
01.10.2001 - 09.12.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Peter Elgum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JELH ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.622' DKK. Gennem holdingselskabet JELH ApS har Jens derfor også andele i TimeVision Assets A/S (5-9.99%) og TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (5-9.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Jens Peter Elgum, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor JELH ApS kunne fremvise et overskud på 607' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 701' DKK (ANPARTSSELSKABET HINDERUP).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.258' DKK (ANPARTSSELSKABET HINDERUP).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.622' DKK (JELH ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Lone Køhn Bundgaard.