Michael Paulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1988 (35 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | INGER FRIIS/MICHAEL PAULSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af INGER FRIIS/MICHAEL PAULSEN (28 år 7 måneder) |
Seed: 226389517
Karrieren som erhvervsperson startede i 1988 hos INGER FRIIS/MICHAEL PAULSEN i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Inger Friis at Michael Paulsen stiftede INGER FRIIS/MICHAEL PAULSEN den dag i november 1988. Titlen som Ejer og Stifter bestred Michael i 28 år 7 måneder, før stoppet d. 30. juni 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen avl af pelsdyr mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Høyberg Mink v/ Michael Paulsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stüdenitz Rødding I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
JAMI varme-teknik I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
JAMI varme-teknik I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.01.2021
Registreringsdato: 26.01.2021 -
INGER FRIIS/MICHAEL PAULSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
Høyberg Mink v/ Michael Paulsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
30.11.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Reel ejer
26.01.2021 - 17.02.2022
Ejer
26.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.1988 - 30.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jesper Friis Paulsen.