Poul Erik Kesting
Karrieren startede hos: | A/S O.V. BRÆMER-JENSEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.530' DKK FRANDSEN/LYSKILDE A/S (Nu: NINE UNITED SCANDINAVIA A/S) (2018) |
Største underskud: | -468.243' DKK CANI SPORT A/S (Nu: OTG-CANI DENMARK A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 548.967' DKK CANI SPORT A/S (Nu: OTG-CANI DENMARK A/S) (2022) |
Største gæld: | 342.084' DKK CANI SPORT A/S (Nu: OTG-CANI DENMARK A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos FRANDSEN/LYSKILDE A/S (Nu: NINE UNITED SCANDINAVIA A/S) (2022-23) |
Seed: 659212547
Det startede for alvor for nu meget længe siden i A/S O.V. BRÆMER-JENSEN med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Poul Erik Kesting i 38 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 3. april 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. april 1989.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
UDLEJER V/POUL ERIK KESTING
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Udlejere Elin Kesting og Poul Kesting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
DANOTEK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.09.2017
Ejendomme (7)
Tidslinje (197)
-
K/S CHRISTINEBERG (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
K/S CHRISTINEBERG
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
K/S CHRISTINEBERG
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Poul har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 74 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.08.2009 - 01.07.2022
Reel ejer
12.08.2009 - 01.07.2022
Ejer
12.09.2016 - 01.07.2022
Ejerandel: 25-33.33%
Poul Erik Kesting har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i K/S CHRISTINEBERG der præsenterede et overskud på 4.218' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i DANOTEK A/S der præsenterede et underskud på 3.149' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 87 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 38 år 9 måneder fra 1950 til 1989 hos A/S O.V. BRÆMER-JENSEN.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.926' DKK (DEMSTRUP HOVEDGAARD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 468.243' DKK (CANI SPORT A/S (Nu: OTG-CANI DENMARK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 84.993' DKK (CANI SPORT A/S (Nu: OTG-CANI DENMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 606' DKK (H.O.P. EJENDOMME ApS (Nu: PLS1 EJENDOMME ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Ole Stabell.