Dorte Frank Bojsen
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1992 - 1. jul. 2000 |
Karrieren startede hos: | FRANK OG BOJSEN/ DORTE FRANK (Ejer) |
Største overskud: | 509' DKK ATZNET ApS (Nu: Nedlukselskabet af 16-03-2017 ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -173' DKK Krakær ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 426' DKK ATZNET ApS (Nu: Nedlukselskabet af 16-03-2017 ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 2.232' DKK ATZNET ApS (Nu: Nedlukselskabet af 16-03-2017 ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Krakær ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af FRANK OG BOJSEN/ DORTE FRANK (8 år 2 måneder) |
Seed: 1949460133
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Dorte Frank Bojsen. Første gang Dorte var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1992 hos FRANK OG BOJSEN/ DORTE FRANK som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Dorte Frank Bojsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Dorte i 8 år 2 måneder, inden stoppet den 1. juli 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. juli 2000.
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
HDH VEJEN I/S
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
Krakær ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.06.2023
Registreringsdato: 18.06.2023 -
Krakær ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022
Blå bog (fortsat)
Dorte har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har i alt varet 12 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.12.2020 - 30.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
10.12.2020 - 18.06.2023
Reel ejer
10.12.2020 - 31.12.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
14.06.2005 - 21.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.05.2005 - 01.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.05.2005 - 01.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Krakær ApS fremviste et underskud på 173' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Dorte' netværk er Henrik Bojsen.