Johny Kurt Rune
Karrieren startede hos: | INVESTERINGSSELSKABET AF 16/11 1992 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 109.817' DKK FC MIDTJYLLAND A/S (2022-23) |
Største underskud: | -64.683' DKK FC MIDTJYLLAND A/S (Nu: FCM HOLDING A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 398.020' DKK FC MIDTJYLLAND A/S (2022-23) |
Største gæld: | 170.969' DKK FC MIDTJYLLAND A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos FC MIDTJYLLAND A/S (2022-23) |
Seed: 407017891
Karrieren I Danmark begyndte for mange år siden hos INVESTERINGSSELSKABET AF 16/11 1992 A/S (tidligere JACOB JACOBSEN A/S) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Johny Kurt Rune i 53 år 7 måneder, inden stoppet den 11. august 2009.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. august 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SCAN PRODUCTION 2002 A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/7 2005 A/S
Via SCAN PRODUCTION 2002 A/S -
NUAN Aesthetic Aps UNDER KONKURS
Via SCAN PRODUCTION 2002 A/S -
Parts4office ApS
Via SCAN PRODUCTION 2002 A/S
Direktørposter (2)
-
SCAN PRODUCTION 2002 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.1974 -
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/7 2005 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2002
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Grødde Huse
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 19.06.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
SCAN PRODUCTION 2002 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.09.1974 -
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/7 2005 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (60)
-
Grundejerforeningen Grødde Huse
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
FC MIDTJYLLAND A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2023
Registreringsdato: 27.10.2023 -
NUAN Cosmetic Aps (Nu: NUAN Aesthetic Aps)
Fratrådt som direktørDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023
Blå bog (fortsat)
Johny har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 68 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
19.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
31.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
10.09.1974 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2014 - 27.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.07.2020 - 04.07.2023
Reel ejer
03.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34%
Johny Kurt Rune har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos FC MIDTJYLLAND A/S der præsenterede et overskud på 109.817' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos FC MIDTJYLLAND A/S (Nu: FCM HOLDING A/S) der præsenterede et underskud på 64.683' DKK.
Johny har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 53 år 7 måneder fra 1955 til 2009 hos INVESTERINGSSELSKABET AF 16/11 1992 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.236' DKK (SCAN PRODUCTION 2002 A/S (Nu: INVESTERINGSSELSKABET AF 1/7 2005 A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.390' DKK (SPORTSTAR COLLEGE IKAST-BRANDE FONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.635' DKK (SKOVMAS ApS (Nu: SCAN PRODUCTION 2002 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.624' DKK (EJENDOMSSELSKABET AF 21.4.1995 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johny' netværk er Mickey Johnny Rune.